Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Mutlu Demir (bis 30.06.2021) | 31.05.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Johannes Focher (bis 30.06.2022) | 20.01.1990 | |||
12 | Bülent Kubasik (bis 30.06.2021) | 08.09.1976 | |||
22 | Christian Bölker (bis 30.06.2021) | 25.05.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Ali Özdemir (bis 30.06.2021) | 06.05.1995 | |||
4 | Sven Wurm (bis 30.06.2022) | 11.04.1995 | |||
19 | Nils Buchwalder (bis 30.06.2021) | 12.06.1997 | |||
26 | Adil Elmoueden (bis 30.06.2021) | 22.05.1992 | |||
27 | Til Bauman (bis 30.06.2023) | 29.03.1995 | |||
78 | Brian Lengelsen (bis 30.06.2021) | 26.10.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Nik Kunkel (bis 30.06.2021) | 20.12.1991 | |||
6 | Marcel Kandziora (bis 30.06.2022) | 04.02.1990 | |||
10 | Hakan Demir (bis 30.06.2022) | 04.03.1992 | |||
15 | Tim Treude (bis 30.06.2022) | 28.01.1990 | |||
17 | Ewald Platt (bis 30.06.2021) | 25.08.1993 | |||
20 | Ansgar Pflüger (bis 30.06.2021) | 09.01.2000 | |||
21 | Raphael Gräßer (bis 30.06.2021) | 04.09.1990 | |||
Sturm | |||||
Muza Manky Sesay (bis 30.06.2022) | 24.11.1995 | ||||
7 | Ron Berlinski (bis 30.06.2021) | 08.08.1994 | |||
9 | Andreas Spais (bis 30.06.2021) | 07.07.1993 | |||
23 | Alessandro Tomasello (bis 30.06.2023) | 22.01.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.2020 15:30 Uhr |
1 : 6 n.V. |
Schema Vergleich |