Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | Marcel Hölscher | 12.06.1991 | |||
21 | Luca Beermann (bis 30.06.2023) | 08.09.1999 | |||
31 | Patrick Poppe (bis 30.06.2023) | 17.11.1994 | |||
Abwehr | |||||
Nico Siya (bis 30.06.2021) | 06.12.2001 | ||||
4 | Durim Berisha (bis 30.06.2021) | 21.07.2000 | |||
5 | Tim Geller (bis 30.06.2023) | 31.03.1998 | |||
15 | Robin Twyrdy (bis 30.06.2022) | 24.06.1991 | |||
16 | Christian Will (bis 30.06.2021) | 31.03.1995 | |||
16 | Sahan Mürsel Sahin (bis 30.06.2021) | 21.08.2001 | |||
23 | David Hüsing (bis 30.06.2023) | 24.01.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Bjarne Pudel (bis 30.06.2022) | 09.05.2001 | |||
6 | Martin Aciz (bis 30.06.2022) | 23.09.1996 | |||
7 | Xhuljo Tabaku (bis 30.06.2021) | 03.06.1995 | |||
8 | Leon van der Veen (bis 30.06.2021) | 05.02.2001 | |||
11 | Daniel Latkowski (bis 30.06.2022) | 11.11.1991 | |||
13 | Oliver Zech (bis 30.06.2023) | 31.01.1987 | |||
14 | Mats Brune | 28.04.2005 | |||
14 | Saban Kaptan (bis 30.06.2023) | 10.04.1993 | |||
17 | Niklas Szeleschus (bis 30.06.2023) | 16.12.1996 | |||
20 | Leon Tia (bis 30.06.2023) | 23.03.1995 | |||
22 | Lukas Demming (bis 30.06.2021) | 12.02.2000 | |||
24 | Daniel Brinkmann (bis 30.06.2021) | 29.01.1986 | |||
26 | Hendrik Lohmar (ab 21.07.2020) (bis 30.06.2023) | 23.06.1996 | |||
Sturm | |||||
2 | Ufumwen Osawe (bis 30.06.2022) | 02.06.1998 | |||
9 | Viktor Maier (bis 30.06.2021) | 16.05.1990 | |||
10 | Phil Beckhoff (bis 30.06.2021) | 10.04.2000 | |||
18 | Vadim Thomas (bis 30.06.2021) | 23.12.1988 | |||
19 | Lucas Klantzos (bis 30.06.2021) | 17.01.2001 | |||
33 | Fabian Brosowski (ab 25.09.2020) (bis 30.06.2021) | 08.07.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.09.2020 15:30 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |