Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Holger Bachthaler (bis 30.06.2022) | 27.03.1975 | ||||
Torwart | |||||
1 | Niclas Heimann (bis 30.06.2022) | 12.03.1991 | |||
12 | Marvin Seybold | 26.11.2001 | |||
20 | Maximilian Reule (bis 30.06.2021) | 01.02.1994 | |||
39 | Christian Ortag | 14.01.1995 | |||
Abwehr | |||||
4 | Florian Krebs (bis 30.06.2021) | 15.11.1988 | |||
5 | Johannes Reichert | 02.07.1991 | |||
6 | Thomas Geyer | 06.03.1991 | |||
15 | Marcel Schmidts (bis 30.06.2023) | 29.06.1994 | |||
27 | Angelo Rinaldi (bis 30.06.2021) | 04.01.1998 | |||
32 | Jonas Kehl (bis 30.06.2021) | 26.02.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Lukas Kiefer (bis 30.06.2021) | 25.04.1993 | |||
7 | Albano Gashi (bis 30.06.2021) | 14.01.1995 | |||
8 | Adrian Beck (bis 30.06.2022) | 09.06.1997 | |||
18 | Lennart Stoll | 03.05.1996 | |||
19 | Robin Heußer (bis 30.06.2022) | 23.05.1998 | |||
20 | Alessandro Abruscia (bis 27.07.2020) | 12.07.1990 | |||
21 | Nicolas Jann (bis 30.06.2024) | 21.03.1992 | |||
22 | Vinko Sapina (bis 30.06.2021) | 29.06.1995 | |||
26 | Jannik Rochelt (ab 02.02.2021) (bis 30.06.2022) | 27.09.1998 | |||
28 | Gökalp Kilic (bis 30.06.2021) | 21.01.2000 | |||
30 | Michael Heilig (bis 30.06.2022) | 05.07.1998 | |||
Sturm | |||||
9 | Burak Coban (bis 30.06.2021) | 07.11.1994 | |||
10 | Ardian Morina (bis 30.06.2022) | 23.11.1993 | |||
11 | Anton Fink (bis 30.06.2022) | 31.07.1987 | |||
23 | Steffen Kienle (bis 28.01.2021) | 18.01.1995 | |||
24 | Felix Higl (bis 30.06.2021) | 08.01.1997 | |||
31 | Tobias Rühle (bis 30.01.2024) | 07.02.1991 | |||
37 | Daniele Gabriele (bis 30.06.2021) | 16.12.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.2020 18:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 22.12.2020 18:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |