Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Steffen (bis 30.06.2023) | 03.03.1969 | ||||
Torwart | |||||
1 | Frank Lehmann (bis 30.06.2021) | 29.04.1989 | |||
20 | Eric Gründemann (bis 30.06.2021) | 08.09.1998 | |||
Abwehr | |||||
2 | Lukas Kohler (bis 30.06.2021) | 24.05.1987 | |||
5 | Laurin von Piechowski (bis 30.06.2023) | 22.02.1994 | |||
16 | Kevin Conrad (bis 30.06.2021) | 10.08.1990 | |||
17 | Nils Winter (bis 30.09.2020) | 13.12.1993 | |||
27 | Fabian Baumgärtel (bis 30.06.2022) | 07.07.1989 | |||
27 | Fabian Baumgärtel (bis 30.06.2021) | 07.07.1989 | |||
29 | Maurice Neubauer (bis 30.06.2021) | 29.04.1996 | |||
33 | Torben Rehfeldt (bis 30.06.2021) | 07.08.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Luca Blaß (bis 30.06.2021) | 26.12.1997 | |||
6 | Patryk Dragon (bis 30.06.2024) | 11.04.1996 | |||
7 | Manuel Feil | 08.10.1994 | |||
8 | Luca Dürholtz (bis 30.06.2021) | 18.08.1993 | |||
9 | Thomas Gösweiner (bis 19.01.2021) | 03.03.1995 | |||
10 | Sinan Tekerci (bis 30.06.2023) | 22.09.1993 | |||
14 | Robin Fellhauer | 21.01.1998 | |||
15 | Mirza Mustafić (bis 30.06.2021) | 20.06.1998 | |||
17 | Yannik Haupts (bis 30.06.2022) | 11.04.2001 | |||
18 | Theodoros Politakis (bis 30.06.2021) | 16.04.1998 | |||
21 | Eros Dacaj (bis 30.06.2023) | 09.09.1996 | |||
22 | Israel Suero Fernandez (bis 30.01.2023) | 12.04.1994 | |||
Sturm | |||||
9 | Vincent Boesen (ab 30.01.2021) (bis 30.06.2021) | 23.09.1998 | |||
11 | Nico Karger (ab 19.08.2020) (bis 30.06.2022) | 01.02.1993 | |||
24 | Luca Schnellbacher (ab 05.08.2020) | 06.05.1994 | |||
30 | Jean Koffi (ab 17.09.2020) (bis 30.06.2024) | 25.06.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.09.2020 15:30 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 22.12.2020 20:45 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |