Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Patrick Glöckner (ab 20.07.2020) (bis 30.06.2022) | 18.11.1976 | ||||
Bernhard Trares (bis 05.07.2020) | 18.08.1965 | ||||
Teammanager | |||||
Jochen Kientz (bis 30.06.2021) | 17.09.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Timo Königsmann (bis 30.06.2022) | 05.04.1997 | |||
23 | Jan-Christoph Bartels (bis 30.06.2023) | 13.01.1999 | |||
24 | Miro Varvodić (bis 05.07.2020) | 15.05.1989 | |||
25 | Markus Scholz (bis 30.06.2021) | 17.05.1988 | |||
Abwehr | |||||
3 | Emmanuel Léonce Kouadio (ab 13.10.2020) (bis 30.06.2022) | 27.12.1998 | |||
3 | Mete Celik (bis 05.07.2020) | 08.10.1996 | |||
4 | Jesper Verlaat (ab 15.07.2020) (bis 30.06.2022) | 04.06.1996 | |||
4 | Kevin Conrad (bis 05.07.2020) | 10.08.1990 | |||
5 | Marcel Seegert | 29.04.1994 | |||
22 | Jan Just (bis 30.06.2021) | 14.09.1996 | |||
23 | Michael Schultz (bis 05.07.2020) | 30.05.1993 | |||
24 | Marcel Gottschling (ab 14.01.2021) (bis 30.06.2022) | 14.05.1994 | |||
26 | Jan-Hendrik Marx (bis 30.06.2021) | 26.04.1995 | |||
26 | Florian Flick (bis 05.07.2020) | 01.05.2000 | |||
27 | Gerrit Gohlke (bis 30.06.2023) | 12.03.1999 | |||
29 | Anthony Loviso (bis 05.07.2020) | 24.03.1991 | |||
31 | Marcel Hofrath (bis 30.06.2021) | 22.03.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Sandro Loechelt (bis 05.07.2020) | 24.08.1995 | ||||
6 | Marco Schuster (bis 30.06.2021) | 10.10.1995 | |||
7 | Onur Ünlücifci (ab 06.07.2020) (bis 30.06.2022) | 24.04.1997 | |||
7 | Raffael Korte (bis 05.07.2020) | 29.08.1990 | |||
8 | Dorian Diring (bis 30.06.2021) | 11.04.1992 | |||
10 | Arianit Ferati (bis 30.06.2021) | 07.09.1997 | |||
13 | Max Christiansen (bis 30.06.2021) | 25.09.1996 | |||
15 | Silas Schwarz (bis 05.07.2020) | 08.11.1997 | |||
16 | Rafael Garcia (ab 26.07.2020) (bis 30.08.2021) | 27.09.1993 | |||
17 | Marcel Costly (ab 05.08.2020) (bis 30.06.2022) | 20.11.1995 | |||
17 | Gianluca Korte (bis 05.07.2020) | 29.08.1990 | |||
18 | Mohamed Gouaida (bis 30.06.2022) | 15.05.1993 | |||
20 | Manfred Osei Kwadwo (ab 13.11.2020) (bis 30.06.2021) | 30.05.1995 | |||
21 | Benedict Dos Santos (bis 30.06.2021) | 02.05.1998 | |||
27 | Sinisa Sprecakovic (bis 05.07.2020) | 16.08.1998 | |||
32 | Stefano Russo (ab 01.11.2020) (bis 30.06.2021) | 29.06.2000 | |||
33 | Dennis Jastrzembski (ab 27.01.2021) (bis 30.06.2021) | 20.02.2000 | |||
33 | Dennis Franzin (bis 05.07.2020) | 12.07.1993 | |||
34 | Shinhyung Lee (bis 30.06.2023) | 02.03.2001 | |||
35 | Hamza Saghiri (ab 05.08.2020) (bis 30.06.2022) | 18.02.1997 | |||
Sturm | |||||
Malik Mikona (bis 30.06.2021) | 28.03.2000 | ||||
Andis Shala (bis 04.10.2020) | 15.11.1988 | ||||
9 | Joseph Boyamba (bis 30.06.2022) | 29.07.1996 | |||
9 | Valmir Sulejmani (bis 05.07.2020) | 01.02.1996 | |||
11 | Dominik Martinovic (ab 27.07.2020) (bis 30.06.2023) | 25.03.1997 | |||
11 | Jesse Weißenfels (bis 05.07.2020) | 26.05.1992 | |||
14 | Anthony Roczen (ab 05.10.2020) (bis 30.06.2022) | 16.08.1999 | |||
14 | Maurice Deville (bis 05.07.2020) | 31.07.1992 | |||
19 | Anton Donkor (ab 26.07.2020) (bis 30.06.2022) | 11.11.1997 | |||
19 | Mounir Bouziane (bis 05.07.2020) | 05.02.1991 | |||
29 | Gillian Jurcher (ab 13.10.2020) (bis 30.06.2022) | 09.04.1997 | |||
30 | Jean Koffi (bis 05.07.2020) | 25.06.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.09.2020 18:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |