Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rüdiger Rehm (bis 25.10.2021) | 22.11.1978 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tim Boss (bis 30.06.2022) | 28.06.1993 | |||
1 | Lukas Watkowiak (bis 20.08.2020) | 06.03.1996 | |||
26 | Matthias Hamrol (ab 24.08.2020) (bis 30.06.2021) | 31.12.1993 | |||
31 | Arthur Lyska (bis 30.06.2023) | 13.05.2000 | |||
Abwehr | |||||
3 | Ahmet Gürleyen (ab 05.10.2020) (bis 30.06.2021) | 26.04.1999 | |||
4 | Sascha Mockenhaupt (bis 30.06.2023) | 10.09.1991 | |||
5 | Benedikt Röcker (bis 30.06.2021) | 19.11.1989 | |||
13 | Jakov Medic (bis 30.06.2021) | 07.09.1998 | |||
16 | Niklas Dams (bis 04.08.2020) | 28.05.1990 | |||
17 | Florian Carstens (ab 21.07.2020) (bis 30.06.2021) | 08.11.1998 | |||
19 | Michel Niemeyer (bis 30.06.2021) | 19.11.1995 | |||
20 | Moritz Kuhn (bis 30.06.2021) | 01.08.1991 | |||
25 | Dennis Kempe (ab 25.08.2020) (bis 30.06.2023) | 24.06.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Tobias Schwede (bis 30.01.2021) | 17.03.1994 | |||
7 | Gianluca Korte (bis 30.06.2022) | 29.08.1990 | |||
10 | Sebastian Mrowca (bis 30.06.2023) | 16.01.1994 | |||
14 | Lucas Brumme (ab 02.01.2021) (bis 30.06.2023) | 25.09.1999 | |||
15 | Paterson Chato (bis 30.06.2021) | 01.12.1996 | |||
16 | Tim Walbrecht (ab 30.09.2020) (bis 30.06.2021) | 18.09.2001 | |||
18 | Marc Lais (ab 11.08.2020) (bis 30.06.2022) | 04.02.1991 | |||
22 | Marvin Ajani (bis 30.06.2021) | 04.10.1993 | |||
24 | Dominik Prokop (bis 30.08.2022) | 02.06.1997 | |||
27 | Michael Guthörl (bis 30.06.2021) | 26.01.1999 | |||
28 | Kevin Lankford (ab 28.01.2021) (bis 30.06.2022) | 16.11.1998 | |||
37 | Ben Bischof (bis 30.06.2023) | 20.09.2002 | |||
40 | Giona Leibold (bis 05.08.2020) | 22.08.2000 | |||
Sturm | |||||
Cedric Euschen (bis 30.06.2020) | 07.03.1998 | ||||
8 | Johannes Wurtz (ab 18.08.2020) (bis 30.06.2023) | 19.06.1992 | |||
9 | Phillip Tietz (bis 30.06.2021) | 09.07.1997 | |||
11 | Maurice Malone (ab 05.08.2020) (bis 30.06.2021) | 17.08.2000 | |||
21 | Benedict Hollerbach (bis 30.06.2023) | 17.05.2001 | |||
29 | Gustaf Nilsson (ab 05.01.2021) (bis 30.06.2022) | 23.05.1997 | |||
32 | Stefan Aigner (bis 30.06.2021) | 20.08.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.09.2020 18:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.12.2020 20:45 Uhr |
2 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |