Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jan Zimmermann (bis 30.06.2021) | 05.10.1979 | ||||
Torwart | |||||
1 | Alexander Rehberg (bis 30.06.2021) | 03.05.1996 | |||
12 | Antonio Brandt (bis 30.06.2021) | 08.04.2000 | |||
22 | Norman Quindt (bis 30.06.2021) | 02.11.1996 | |||
35 | Alexander Dlugaiczyk (bis 30.06.2023) | 17.02.1983 | |||
Abwehr | |||||
3 | Marco Schleef (bis 30.06.2023) | 15.01.1999 | |||
5 | Jonas Sonnenberg (bis 30.06.2023) | 23.06.1993 | |||
13 | Niklas Teichgräber (bis 30.06.2023) | 07.02.1996 | |||
20 | Tobias Fölster (bis 30.06.2022) | 30.01.1994 | |||
21 | Denis Kina (bis 24.01.2022) | 08.11.1992 | |||
26 | Niklas Tasky (bis 30.06.2023) | 11.02.1991 | |||
27 | Torge Bremer (bis 30.06.2021) | 06.09.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Fynn Lakenmacher (bis 30.06.2022) | 10.05.2000 | |||
6 | Max Kummer (bis 30.06.2021) | 27.11.2000 | |||
7 | Vico Meien (bis 30.06.2022) | 15.03.1998 | |||
9 | Ilir Qela (bis 30.06.2021) | 03.01.2001 | |||
10 | Deniz Cicek (bis 30.06.2023) | 19.10.1992 | |||
11 | Yannik Jaeschke (bis 30.06.2023) | 20.10.1993 | |||
14 | Jannis Neugebauer (bis 27.07.2021) | 23.07.2001 | |||
15 | Nikos Elfert (bis 27.07.2021) | 01.04.2001 | |||
17 | Leon Damer (bis 30.06.2022) | 31.01.2000 | |||
23 | Tim-Alexander Meier (bis 30.06.2021) | 03.11.1998 | |||
24 | Noah Plume (bis 30.06.2022) | 18.08.1996 | |||
28 | Julian Rufidis (bis 30.06.2023) | 06.07.2000 | |||
Sturm | |||||
4 | Fynn Lackenmacher (bis 30.06.2021) | 10.05.2000 | |||
8 | Julius Langfeld (bis 30.06.2023) | 18.02.1995 | |||
16 | Torben Engelking (bis 30.06.2023) | 28.06.1996 | |||
33 | Kevin Schumacher (bis 30.06.2021) | 24.12.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 11.09.2020 20:45 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |