Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Adrian Alipour (bis 30.06.2022) | 05.11.1978 | ||||
Torwart | |||||
1 | Raphael Koczor (bis 30.06.2021) | 17.01.1989 | |||
19 | Tim Paterok (bis 30.06.2021) | 05.08.1992 | |||
21 | Matay Birol (bis 30.06.2021) | 16.08.1997 | |||
33 | Johann Hipper (ab 01.01.2021) (bis 30.06.2022) | 30.09.1998 | |||
Abwehr | |||||
2 | Ivan Mihaljevic (ab 01.01.2021) (bis 30.06.2022) | 07.07.2001 | |||
4 | Maurice Buckesfeld (bis 30.06.2021) | 22.01.1998 | |||
5 | Saša Strujić (bis 30.06.2024) | 08.12.1991 | |||
12 | Gian Maria Olizzo (bis 30.06.2022) | 02.12.2000 | |||
22 | Tino Bradara (bis 30.06.2022) | 12.12.1997 | |||
24 | Sascha Wenninger (bis 30.06.2021) | 06.04.1995 | |||
25 | Leon Heinze (bis 30.06.2021) | 09.06.1999 | |||
28 | Benjamin Kirchhoff (bis 30.06.2023) | 11.11.1994 | |||
29 | Michael Schüler (bis 30.06.2021) | 22.07.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Ko Sawada (ab 01.01.2021) (bis 30.06.2021) | 25.12.1991 | |||
6 | Christian März (bis 16.08.2022) | 05.07.1994 | |||
7 | Hüsni Tahiri (ab 01.01.2021) (bis 30.06.2021) | 02.06.1983 | |||
7 | Dennis Wegner (bis 30.06.2021) | 10.01.1991 | |||
8 | Dino Bisanović (bis 30.06.2023) | 13.03.1990 | |||
10 | Manuel Hoffmann (bis 30.06.2021) | 16.06.1993 | |||
13 | Paul Stock (ab 01.01.2021) (bis 30.06.2022) | 08.01.1997 | |||
15 | David Haider Al-Azzawe (bis 30.06.2022) | 05.06.1992 | |||
17 | Sascha Marquet (bis 30.06.2021) | 07.11.1989 | |||
18 | Kevin Lahn (bis 30.06.2022) | 14.02.1992 | |||
23 | Johannes Bender (bis 30.06.2021) | 16.05.1998 | |||
27 | Maik Diede (bis 30.06.2021) | 31.12.2000 | |||
31 | Sören Eismann (bis 30.06.2021) | 28.06.1988 | |||
37 | Arnold Budimbu (ab 01.02.2021) (bis 30.06.2021) | 20.02.1995 | |||
77 | Maik Diede (bis 30.06.2021) | 31.12.2000 | |||
Sturm | |||||
9 | Moritz Göttel (bis 31.12.2020) | 12.02.1993 | |||
11 | Florian Bichler (bis 30.06.2021) | 18.07.1991 | |||
14 | Philipp Hanke (bis 30.06.2021) | 04.04.1993 | |||
20 | Serhat Ilhan (bis 30.06.2022) | 18.08.1996 | |||
26 | Enis Bytyqi (bis 30.06.2023) | 18.02.1997 | |||
30 | Fabian Eisele (bis 04.10.2020) | 10.03.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.09.2020 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |