Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Reis (bis 12.09.2022) | 04.10.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
Markus Gellhaus (bis 30.06.2022) | 09.06.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Manuel Riemann (bis 30.06.2024) | 09.09.1988 | |||
1 | Tjark Ernst (bis 30.06.2022) | 15.03.2003 | |||
25 | Patrick Drewes (bis 30.06.2021) | 04.02.1993 | |||
34 | Paul Grave (bis 30.06.2023) | 10.04.2001 | |||
Abwehr | |||||
2 | Cristian Gamboa | 24.10.1989 | |||
3 | Danilo Soares (bis 30.06.2024) | 29.10.1991 | |||
4 | Erhan Masovic (ab 05.10.2020) | 22.11.1998 | |||
5 | Saulo Decarli (bis 30.06.2022) | 04.02.1992 | |||
11 | Herbert Bockhorn (ab 30.07.2020) (bis 30.06.2022) | 31.01.1995 | |||
24 | Vassilios Lampropoulos (bis 30.06.2023) | 31.03.1990 | |||
29 | Maxim Leitsch (bis 30.06.2022) | 18.05.1998 | |||
33 | Moritz Römling (bis 06.01.2021) | 30.04.2001 | |||
37 | Armel Bella Kotchap (bis 30.06.2022) | 11.12.2001 | |||
38 | Stylianos Kokovas (bis 11.01.2021) | 06.07.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
Verthomy Schilo Boboy (bis 30.06.2021) | 19.04.2003 | ||||
7 | Sebastian Maier (bis 20.01.2021) | 18.09.1993 | |||
8 | Anthony Losilla | 10.03.1986 | |||
10 | Thomas Eisfeld (bis 30.06.2021) | 18.01.1993 | |||
13 | Raman Chibsah (ab 18.09.2020) (bis 02.02.2022) | 10.03.1993 | |||
20 | Vitaly Janelt (bis 03.10.2020) | 10.05.1998 | |||
23 | Robert Tesche (bis 30.06.2022) | 27.05.1987 | |||
26 | Lars Holtkamp (bis 02.01.2021) | 21.11.2001 | |||
32 | Robert Žulj (bis 30.06.2021) | 05.02.1992 | |||
Sturm | |||||
9 | Simon Zoller (bis 01.09.2023) | 26.06.1991 | |||
14 | Tom Weilandt (bis 30.06.2022) | 27.04.1992 | |||
15 | Soma Novothny (ab 07.09.2020) (bis 02.01.2022) | 16.06.1994 | |||
17 | Danny Blum (bis 30.06.2021) | 07.01.1991 | |||
19 | Tarsis Bonga (ab 13.07.2020) (bis 24.01.2023) | 10.01.1997 | |||
27 | Milos Pantovic (bis 30.06.2022) | 07.07.1996 | |||
28 | Luis Hartwig (bis 30.06.2021) | 23.11.2002 | |||
30 | Baris Ekincier (bis 30.06.2022) | 24.03.1999 | |||
35 | Silvere Ganvoula (bis 25.01.2022) | 22.06.1996 | |||
verliehen | |||||
26 | Lars Holtkamp (ab 03.01.2021) (bis 30.06.2021) | 21.11.2001 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.2020 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.12.2020 20:45 Uhr |
0 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.02.2021 18:30 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |