Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Robert Klauß (bis 03.10.2022) | 01.12.1984 | ||||
Torwart | |||||
1 | Patric Klandt (bis 30.06.2022) | 29.09.1983 | |||
26 | Christian Mathenia | 31.03.1992 | |||
31 | Jan Reichert (ab 26.01.2022) (bis 30.06.2023) | 28.06.2001 | |||
31 | Carl Klaus (bis 30.06.2022) | 16.01.1994 | |||
Abwehr | |||||
Jannik Hofmann (bis 30.06.2023) | 28.02.2002 | ||||
Benas Satkus (bis 30.06.2022) | 01.04.2001 | ||||
4 | Asger Sörensen (bis 20.07.2022) | 05.06.1996 | |||
13 | Pius Krätschmer (bis 04.08.2021) | 16.06.1997 | |||
16 | Christopher Schindler (bis 30.06.2024) | 29.04.1990 | |||
18 | Mario Suver (bis 30.06.2022) | 23.09.1999 | |||
19 | Florian Hübner (bis 30.06.2024) | 01.03.1991 | |||
22 | Enrico Valentini | 20.02.1989 | |||
29 | Tim-Henry Handwerker (bis 24.01.2024) | 19.05.1998 | |||
34 | Konstantin Rausch (ab 14.08.2021) (bis 30.06.2022) | 15.03.1990 | |||
35 | Noel Knothe (bis 30.06.2022) | 05.05.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Kilian Fischer (bis 30.06.2022) | 12.10.2000 | |||
5 | Johannes Geis (bis 30.06.2024) | 17.08.1993 | |||
6 | Lino Tempelmann (bis 30.06.2023) | 02.02.1999 | |||
8 | Taylan Duman | 30.07.1997 | |||
10 | Nikola Dovedan (bis 30.06.2022) | 06.07.1994 | |||
11 | Erik Shuranov (bis 30.06.2023) | 22.02.2002 | |||
14 | Tom Krauß (bis 30.06.2022) | 22.06.2001 | |||
14 | Linus Rosenlöcher (bis 11.01.2022) | 09.09.2000 | |||
15 | Fabian Nürnberger (bis 30.06.2023) | 28.07.1999 | |||
17 | Jens Castrop (ab 07.01.2022) (bis 30.06.2023) | 29.07.2003 | |||
17 | Robin Hack (bis 08.08.2021) | 27.08.1998 | |||
21 | Tim Latteier (bis 30.06.2022) | 20.05.2000 | |||
24 | Mats Möller Daehli (bis 30.06.2023) | 02.03.1995 | |||
34 | Bryang Kayo (ab 31.01.2022) (bis 30.06.2023) | 27.07.2002 | |||
36 | Lukas Schleimer | 09.12.1999 | |||
Sturm | |||||
7 | Felix Lohkemper (bis 30.06.2023) | 26.01.1995 | |||
9 | Manuel Schäffler (bis 30.06.2022) | 06.02.1989 | |||
18 | Dennis Borkowski (bis 30.06.2022) | 26.01.2002 | |||
20 | Pascal Köpke (bis 30.06.2023) | 03.09.1995 | |||
27 | Paul-Philipp Besong (bis 30.06.2022) | 06.10.2000 | |||
verliehen | |||||
Adam Gnezda Cerin (bis 30.06.2022) | 16.07.1999 | ||||
Linus Rosenlöcher (ab 11.01.2022) (bis 30.06.2022) | 09.09.2000 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.2021 18:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.2021 20:45 Uhr |
2 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |