Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Markus Anfang (ab 10.06.2022) (bis 20.04.2024) | 12.06.1974 | ||||
Alexander Schmidt (bis 30.06.2022) | 23.10.1968 | ||||
Guerino Capretti (ab 01.03.2022) (bis 30.06.2022) | 05.02.1982 | ||||
Athletiktrainer | |||||
Matthias Grahé (bis 30.06.2024) | 11.11.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Kevin Broll (bis 30.06.2022) | 23.08.1995 | |||
22 | Anton Mitrjuschkin (bis 30.06.2023) | 08.02.1996 | |||
24 | Patrick Wiegers (bis 30.06.2022) | 19.04.1990 | |||
31 | Marius Liesegang (ab 31.01.2022) (bis 30.06.2022) | 07.01.2000 | |||
Abwehr | |||||
2 | Guram Giorbelidse (ab 11.08.2021) (bis 30.06.2023) | 25.02.1996 | |||
3 | Michael Akoto (bis 30.06.2022) | 03.10.1997 | |||
4 | Tim Knipping (bis 30.06.2023) | 24.11.1992 | |||
15 | Chris Löwe (bis 30.06.2022) | 16.04.1989 | |||
16 | Robin Becker (bis 30.06.2023) | 18.01.1997 | |||
21 | Michael Sollbauer (bis 30.06.2022) | 15.05.1990 | |||
23 | Antonis Aidonis (bis 30.06.2023) | 22.05.2001 | |||
26 | Sebastian Mai (bis 30.06.2022) | 10.12.1993 | |||
36 | Max Kulke (bis 30.06.2023) | 10.11.2000 | |||
39 | Kevin Ehlers (bis 30.06.2024) | 23.01.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
Jonas Kühn (bis 11.08.2021) | 20.03.2002 | ||||
5 | Yannick Stark (bis 24.08.2022) | 28.10.1990 | |||
7 | Panagiotis Vlachodimos (bis 30.06.2023) | 12.10.1991 | |||
14 | Adrian Fein (ab 31.01.2022) (bis 30.06.2022) | 18.03.1999 | |||
17 | Morris Schröter (bis 30.06.2022) | 20.08.1995 | |||
19 | Luca Herrmann (bis 30.06.2023) | 20.02.1999 | |||
20 | Jong-min Seo (bis 06.02.2022) | 09.05.2002 | |||
28 | Paul Will (bis 30.06.2023) | 01.03.1999 | |||
30 | Julius Kade (ab 21.07.2021) (bis 30.06.2022) | 20.05.1999 | |||
34 | Justin Löwe (bis 30.06.2022) | 30.12.1998 | |||
36 | Max Kulke (bis 11.01.2022) | 10.11.2000 | |||
Sturm | |||||
Simon Gollnack (bis 30.08.2021) | 29.01.2002 | ||||
Vasil Kušej (bis 10.07.2021) | 24.05.2000 | ||||
8 | Heinz Mörschel (bis 30.06.2022) | 24.08.1997 | |||
9 | Pascal Sohm (bis 12.01.2022) | 02.11.1991 | |||
10 | Patrick Weihrauch (bis 30.06.2023) | 03.03.1994 | |||
11 | Agyemang Diawusie (bis 30.06.2022) | 12.02.1998 | |||
14 | Philipp Hosiner (bis 11.01.2022) | 15.05.1989 | |||
17 | Oliver Batista Meier (ab 03.01.2022) (bis 02.02.2024) | 16.02.2001 | |||
25 | Brandon Borrello (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 25.07.1995 | |||
27 | Vaclav Drchal (ab 03.01.2022) (bis 30.06.2022) | 25.07.1999 | |||
33 | Christoph Daferner (bis 30.06.2022) | 12.01.1998 | |||
35 | Ransford Königsdörffer (bis 30.06.2022) | 13.09.2001 | |||
37 | Luka Stor (bis 30.06.2022) | 05.07.1998 | |||
verliehen | |||||
Phil Harres (bis 30.06.2022) | 15.03.2002 | ||||
Jonas Kühn (ab 12.08.2021) (bis 30.06.2022) | 20.03.2002 | ||||
Max Kulke (ab 11.01.2022) (bis 30.06.2022) | 10.11.2000 | ||||
Jong-min Seo (ab 07.02.2022) (bis 30.06.2022) | 09.05.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.08.2021 20:45 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 27.10.2021 18:30 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |