Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heiner Backhaus (bis 30.06.2022) | 04.02.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Carl Leonhard (bis 30.06.2023) | 03.01.2001 | |||
24 | Baboucarr Gaye (bis 30.06.2022) | 24.02.1998 | |||
Abwehr | |||||
2 | Kevin Jakob (bis 30.06.2022) | ||||
3 | Alem Koljic (bis 30.06.2023) | 16.02.1999 | |||
4 | Maurice Buckesfeld (bis 30.06.2023) | 22.01.1998 | |||
15 | Tim Brdaric (bis 30.06.2022) | 04.07.2000 | |||
17 | Marius Samoura (bis 30.06.2022) | 17.10.2000 | |||
27 | Okan Turp (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 27.08.2000 | |||
29 | Arthur Ekallé (bis 30.06.2022) | 18.08.1996 | |||
39 | Yanni Regäsel (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 13.01.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Dren Feka (bis 30.08.2021) | 09.06.1997 | ||||
5 | Miroslav Kovacevic (bis 30.06.2023) | 03.05.1994 | |||
6 | Iosif Maroudis (bis 30.06.2023) | 23.03.1998 | |||
7 | Justin-Denis Klein (bis 07.08.2021) | 01.06.1995 | |||
8 | Christopher Spang (bis 30.06.2022) | 29.01.1993 | |||
10 | Quentin Fouley (bis 30.06.2022) | 04.01.1994 | |||
11 | Ali Ceylan (bis 30.06.2022) | 17.06.1998 | |||
13 | Johannes Bender (bis 30.06.2022) | 16.05.1998 | |||
15 | Dogus Könez (bis 30.06.2022) | 13.12.2001 | |||
18 | Alexis Weidenbach (bis 30.06.2023) | 24.09.1996 | |||
20 | Aristeidis Kokotsakis (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 11.10.2003 | |||
22 | Dominic Duncan (bis 30.06.2022) | 11.10.1998 | |||
23 | Rhami Ghandour (bis 30.06.2022) | 07.06.1996 | |||
25 | Dylan Esmel (bis 30.06.2022) | 20.03.1998 | |||
Sturm | |||||
7 | Danny Breitfelder (bis 30.06.2022) | 19.02.1997 | |||
9 | Osman Atilgan (bis 31.01.2022) | 01.08.1999 | |||
14 | Henry Jon Crosthwaite (bis 30.06.2022) | 14.10.2002 | |||
17 | German Kurbashyan (bis 30.06.2022) | 15.07.2000 | |||
19 | Felix Käfferbitz (bis 30.06.2022) | 12.08.1998 | |||
20 | Nils Fischer (bis 30.06.2022) | 14.02.1987 | |||
21 | Jakob Lemmer (bis 30.06.2022) | 26.04.2000 | |||
26 | Marko Stojanovic (bis 30.06.2022) | 31.05.1994 | |||
27 | Shamsu Mansaray (bis 31.12.2021) | 17.03.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.08.2021 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |