Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Olaf Janßen (bis 30.06.2023) | 08.10.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Markus Brzenska (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2024) | 25.05.1984 | ||||
Torwart | |||||
1 | Sebastian Mielitz (bis 31.01.2022) | 18.07.1989 | |||
22 | Moritz Nicolas (bis 30.06.2022) | 21.10.1997 | |||
24 | Kevin Rauhut (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 30.12.1989 | |||
25 | Elias-Jona Bördner (bis 30.06.2024) | 18.02.2002 | |||
Abwehr | |||||
2 | Alexander Höck (bis 30.06.2022) | 30.03.2002 | |||
3 | Maximilian Rossmann (bis 30.06.2022) | 06.05.1995 | |||
5 | Daniel Buballa (bis 30.06.2023) | 11.05.1990 | |||
15 | Christoph Greger | 14.01.1997 | |||
20 | Jamil Siebert (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 02.04.2002 | |||
20 | Aaron Berzel (ab 30.07.2021) (bis 13.01.2022) | 29.05.1992 | |||
21 | Dario de Vita (bis 30.06.2022) | 12.02.2000 | |||
28 | Patrick Koronkiewicz | 13.03.1991 | |||
34 | Benjamin Hemcke (bis 06.01.2023) | 14.02.2003 | |||
39 | David Kubatta (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 29.10.2003 | |||
40 | Oualid Mhamdi (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 20.05.2003 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Jeremias Lorch (bis 30.06.2023) | 02.12.1995 | |||
6 | Patrick Sontheimer (bis 30.06.2023) | 03.07.1998 | |||
7 | Simon Handle | 25.01.1993 | |||
10 | David Lennart Philipp (bis 30.06.2024) | 10.04.2000 | |||
17 | Florian Heister (bis 12.01.2024) | 02.03.1997 | |||
18 | Kai Klefisch (bis 30.06.2022) | 03.12.1999 | |||
23 | Moritz Fritz | 15.07.1993 | |||
26 | Joel Vieting (bis 30.06.2022) | 11.05.2003 | |||
31 | Marcel Risse (bis 30.06.2023) | 17.12.1989 | |||
36 | Ilhan Mustafa Altuntas (bis 19.01.2023) | 06.01.2003 | |||
37 | Niklas May | 10.04.2002 | |||
38 | Seokju Hong (bis 30.06.2024) | 07.05.2003 | |||
Sturm | |||||
Tim Schirmer (ab 08.02.2022) (bis 30.06.2023) | 08.03.2003 | ||||
9 | Michael Seaton (bis 05.07.2021) | 01.05.1996 | |||
11 | Federico Palacios Martínez (bis 30.06.2023) | 09.04.1995 | |||
12 | Albert Bunjaku (bis 31.01.2022) | 29.11.1983 | |||
14 | Lenn Jastremski (ab 30.08.2021) (bis 30.06.2022) | 24.01.2001 | |||
19 | Nikolaj Möller (bis 02.01.2022) | 20.07.2002 | |||
30 | Luca Marseiler (ab 31.08.2021) (bis 30.06.2024) | 18.02.1997 | |||
39 | Timmy Thiele (bis 30.06.2022) | 31.07.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 09.08.2021 18:30 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |