Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Martin Schröder (bis 30.06.2022) | |||||
Torwart | |||||
12 | Adam Marczuk (bis 30.06.2022) | ||||
23 | Mika Schneider (bis 30.06.2023) | 30.06.2000 | |||
Abwehr | |||||
2 | Finn Berk (bis 10.09.2021) | ||||
4 | Robert Müller (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 12.11.1986 | |||
5 | Julian Rüh (bis 30.06.2024) | 28.10.2000 | |||
6 | Jannis Farr (bis 30.06.2022) | 01.12.1999 | |||
7 | Mike Bütterich (bis 30.06.2022) | ||||
10 | Marco Kröger (bis 30.06.2023) | ||||
13 | Florian Otto (bis 30.06.2022) | 13.08.1998 | |||
15 | Tom Zastrow (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | ||||
21 | Rudolf Sanin | 11.03.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
Matteo Hecker (bis 30.06.2023) | 18.03.2002 | ||||
Ronny Garbuschewski (bis 30.06.2022) | 23.02.1986 | ||||
Niklas Mieß (bis 30.06.2022) | 11.01.2003 | ||||
8 | Tom Selchow (bis 30.06.2023) | 16.06.1995 | |||
10 | Joseph Richardson (bis 30.06.2023) | 01.11.2001 | |||
11 | Lukas Knechtel (bis 30.06.2023) | 09.07.1994 | |||
11 | Felix Winkler (bis 30.06.2022) | ||||
15 | Denny Felgenhauer (bis 30.06.2022) | ||||
19 | Kamil Poźniak (bis 30.06.2022) | 11.12.1989 | |||
24 | Lovro Šindik (bis 30.06.2022) | 12.01.1992 | |||
28 | Clemens Schröder (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 07.01.2002 | |||
Sturm | |||||
16 | Fatlind Memaj (bis 30.06.2023) | 01.02.1999 | |||
17 | Peterson Appiah (bis 30.06.2022) | 14.02.1997 | |||
19 | Bleon Salihu (bis 30.06.2022) | ||||
22 | Michael Scavuzzo (bis 30.06.2022) | ||||
36 | Velimir Jovanović (bis 30.06.2022) | 25.08.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.2021 15:30 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |