Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Andy Steinmann (bis 30.06.2022) | 16.01.1985 | ||||
Jens Tiemann-Gorny (bis 30.06.2022) | 07.03.1979 | ||||
Torwart | |||||
22 | David Buchholz (ab 20.09.2021) (bis 30.06.2022) | 05.08.1984 | |||
23 | Michael Luyambula (bis 30.06.2022) | 08.06.1999 | |||
24 | Jhonny Peitzmeier (bis 30.06.2022) | 04.11.2000 | |||
Abwehr | |||||
3 | Komlan Manasse Fionouke (bis 30.06.2022) | 27.04.1999 | |||
4 | Luis Allmeroth (bis 30.06.2022) | 09.02.1999 | |||
4 | Sertan Yegenoglu (bis 30.06.2022) | 04.01.1995 | |||
5 | Dominic Minz (ab 09.08.2021) (bis 30.06.2022) | 07.03.1999 | |||
11 | Dominique Domröse (bis 31.12.2022) | 12.02.2002 | |||
14 | Taeho Kim (bis 30.06.2022) | 12.02.2002 | |||
20 | Luis Sprekelmeyer (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 15.04.2002 | |||
20 | Florent Berisha (bis 31.12.2021) | 01.08.2000 | |||
27 | Cinar Sansar (bis 30.06.2022) | 20.10.1994 | |||
29 | Tyson Richter (bis 30.06.2022) | 18.08.2000 | |||
31 | Adrian Goransch (bis 30.06.2022) | 25.01.1999 | |||
36 | Jakob Duhme (bis 30.06.2023) | 20.02.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Timo Brauer (bis 30.06.2022) | 30.05.1990 | |||
8 | Emir Muhammed Terzi (bis 30.06.2022) | 20.01.2001 | |||
13 | Ka-ram Han (bis 30.06.2022) | 09.02.1998 | |||
16 | Niklas Determann (bis 30.06.2022) | 22.03.2002 | |||
18 | Maximilian Franke (ab 20.01.2022) (bis 30.06.2022) | 24.03.2002 | |||
19 | Austin Amer (bis 30.06.2022) | 17.02.2000 | |||
21 | Konstantinos Keissoglou (bis 30.06.2022) | 21.05.2002 | |||
39 | Erhan Yilmaz (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 16.08.1994 | |||
Sturm | |||||
7 | Emre Aydinel (bis 30.06.2022) | 14.01.2000 | |||
9 | Nils Stettin (bis 30.06.2023) | 19.08.1996 | |||
9 | Hakim Traore (ab 17.01.2022) (bis 30.06.2022) | 27.05.2001 | |||
10 | Cedric Euschen (ab 01.08.2021) (bis 30.06.2022) | 07.03.1998 | |||
12 | Robert Nnaji (bis 30.06.2022) | 02.08.1996 | |||
18 | Selim Ajkic (bis 30.06.2023) | 02.03.2001 | |||
23 | Exaucé Andzouana (bis 30.06.2022) | 09.07.1993 | |||
29 | Drilon Demaj (bis 30.06.2022) | 27.12.2000 | |||
34 | Jaroslaw Lindner (ab 20.01.2022) (bis 30.06.2022) | 28.06.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 09.08.2021 18:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |