Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Kleine (ab 31.05.2022) (bis 07.05.2023) | 28.12.1977 | ||||
Timo Rost (bis 25.05.2022) | 29.08.1978 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lucas Zahaczewski (bis 30.06.2023) | 17.09.2000 | |||
31 | Sebastian Kolbe (bis 30.06.2023) | 09.01.1996 | |||
Abwehr | |||||
2 | Laurin Michaelis (bis 30.06.2022) | 03.12.1994 | |||
3 | Dennis Lippert (bis 30.06.2023) | 20.02.1996 | |||
4 | Nico Moos (bis 30.06.2023) | 07.04.2000 | |||
8 | Marcel Götz (bis 30.06.2022) | 21.12.1996 | |||
10 | Patrick Weimar (bis 29.01.2023) | 26.11.1995 | |||
13 | David Pfeil (bis 30.06.2022) | 26.06.2001 | |||
14 | Chris Wolf (bis 30.06.2022) | 23.02.1991 | |||
19 | Steffen Eder (bis 30.06.2023) | 01.05.1997 | |||
20 | Johannes Golla (bis 30.08.2022) | 19.10.1995 | |||
21 | Tobias Weber (bis 30.06.2023) | 24.06.1995 | |||
24 | Felix Weber (bis 30.06.2023) | 18.01.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Hannes Schwender (bis 30.06.2022) | 23.06.2003 | ||||
Luca Dressel (bis 30.06.2022) | 14.01.2002 | ||||
2 | Tim Danhof (bis 30.06.2022) | 05.05.1997 | |||
5 | Edwin Schwarz (bis 30.06.2023) | 13.09.1994 | |||
6 | Benedikt Kirsch (bis 30.06.2023) | 15.04.1996 | |||
7 | Tobias Stockinger (bis 30.06.2023) | 25.03.2000 | |||
14 | Felix Landgraf (ab 01.04.2022) (bis 30.06.2022) | 28.02.2003 | |||
30 | Nicolas Andermatt (ab 26.08.2021) (bis 30.06.2023) | 06.11.1995 | |||
Sturm | |||||
8 | Daniel Steininger (bis 30.06.2023) | 13.04.1995 | |||
9 | Alexander Nollenberger (bis 30.06.2023) | 04.06.1997 | |||
15 | Anton Makarenko (bis 30.06.2022) | 22.08.1988 | |||
16 | Cemal Kaymaz (bis 30.06.2023) | 07.12.1997 | |||
17 | Stefan Maderer (bis 30.06.2023) | 01.09.1996 | |||
18 | Lucas Chrubasik (bis 30.01.2023) | 10.07.1999 | |||
27 | Ivan Knezevic (bis 30.06.2022) | 14.07.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.2021 15:30 Uhr |
3 : 6 |
Schema Vergleich |