Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Steffen (bis 30.06.2023) | 03.03.1969 | ||||
Raphael Duarte (ab 19.03.2022) (bis 20.03.2022) | 03.06.1996 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rudi Thömmes (ab 01.02.2022) (bis 30.06.2022) | 17.12.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Frank Lehmann (bis 30.06.2023) | 29.04.1989 | |||
20 | Nicolas Kristof | 20.12.1999 | |||
Abwehr | |||||
3 | Luca-Falk Menke (bis 30.06.2023) | 18.06.2000 | |||
4 | Kevin Conrad (bis 30.06.2023) | 10.08.1990 | |||
5 | Laurin von Piechowski (bis 30.06.2023) | 22.02.1994 | |||
19 | Manuel Kober (bis 30.06.2022) | 11.02.1999 | |||
23 | Carlo Sickinger (ab 26.01.2022) (bis 30.06.2022) | 29.07.1997 | |||
27 | Fabian Baumgärtel (bis 30.06.2022) | 07.07.1989 | |||
29 | Maurice Neubauer (bis 30.06.2022) | 29.04.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Patryk Dragon (bis 30.06.2024) | 11.04.1996 | |||
7 | Manuel Feil | 08.10.1994 | |||
8 | Felix Müller (bis 30.06.2023) | 27.01.1993 | |||
10 | Sinan Tekerci (bis 30.06.2023) | 22.09.1993 | |||
14 | Robin Fellhauer | 21.01.1998 | |||
17 | Yannik Haupts (bis 30.06.2022) | 11.04.2001 | |||
18 | Semih Sahin | 22.12.1999 | |||
21 | Eros Dacaj (bis 30.06.2023) | 09.09.1996 | |||
22 | Israel Suero Fernandez (bis 30.01.2023) | 12.04.1994 | |||
25 | Sebastian Saftig (bis 30.06.2024) | 05.02.2002 | |||
26 | Charles Elie Laprévotte (bis 23.08.2022) | 04.10.1992 | |||
32 | Gabriel Weiß (bis 30.06.2022) | 05.02.1999 | |||
Sturm | |||||
9 | Valdrin Mustafa (bis 30.06.2023) | 11.03.1998 | |||
11 | Nico Karger (bis 30.06.2022) | 01.02.1993 | |||
24 | Luca Schnellbacher | 06.05.1994 | |||
30 | Jean Koffi (bis 30.06.2024) | 25.06.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.08.2021 15:30 Uhr |
7 : 8 i.E. |
Schema Vergleich |