Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Krämer (ab 03.06.2022) (bis 05.03.2023) | 23.03.1967 | ||||
Rico Schmitt (bis 23.05.2022) | 27.09.1968 | ||||
Torwart | |||||
12 | Matthis Harsmann (bis 30.06.2023) | 04.10.1999 | |||
32 | Erik Domaschke (bis 30.06.2024) | 11.11.1985 | |||
37 | Julius Tombült (bis 30.06.2023) | 06.03.2003 | |||
37 | Constantin Frommann (bis 30.06.2022) | 27.05.1998 | |||
Abwehr | |||||
3 | Janik Jesgarzewski (bis 30.06.2022) | 26.01.1994 | |||
4 | Yannick Osee (bis 30.06.2023) | 13.06.1997 | |||
5 | Jonas Fedl | 05.02.1999 | |||
7 | Hassan Amin (bis 05.07.2021) | 12.10.1991 | |||
15 | Markus Ballmert (bis 30.06.2023) | 27.11.1993 | |||
19 | Lars Bünning (bis 30.06.2022) | 27.02.1998 | |||
22 | Steffen Puttkammer (bis 30.06.2024) | 30.09.1988 | |||
25 | Jeron Al-Hazaimeh (bis 30.06.2022) | 13.02.1992 | |||
26 | Joe Klöpper (bis 30.06.2024) | 06.03.2002 | |||
28 | Moritz Hinnenkamp (bis 30.06.2022) | 21.05.2002 | |||
30 | Max Dombrowka (bis 30.06.2022) | 24.03.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Leon Kugland (ab 01.01.2022) (bis 31.01.2023) | 04.10.1999 | |||
6 | Ole Käuper (bis 30.06.2023) | 09.01.1997 | |||
7 | Marcus Piossek (bis 30.06.2023) | 21.07.1989 | |||
8 | Thilo Leugers (bis 30.06.2023) | 09.01.1991 | |||
11 | Morgan Faßbender (bis 30.06.2023) | 18.10.1998 | |||
14 | Willi Evseev (bis 30.06.2023) | 14.02.1992 | |||
16 | Florian Egerer (bis 30.06.2022) | 17.02.1998 | |||
20 | Mike-Steven Bähre (ab 07.01.2022) (bis 30.06.2022) | 10.08.1995 | |||
24 | Louis Hebbelmann (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 26.09.1998 | |||
26 | Jannik Looschen (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 19.03.1997 | |||
27 | Valdet Rama (bis 02.01.2022) | 20.11.1987 | |||
31 | David Blacha (bis 30.06.2022) | 22.10.1990 | |||
34 | Tobias Dombrowa (bis 30.06.2022) | 24.07.1999 | |||
38 | Daniel Benke (bis 30.06.2024) | 12.08.2002 | |||
Sturm | |||||
9 | Mike Feigenspan (ab 01.01.2022) (bis 30.01.2023) | 05.08.1995 | |||
9 | Serhat Koruk (bis 10.01.2022) | 04.05.1996 | |||
10 | Luka Tankulic (bis 30.06.2023) | 21.06.1991 | |||
17 | Christoph Hemlein (bis 30.06.2023) | 16.12.1990 | |||
18 | René Guder (bis 30.06.2022) | 06.09.1994 | |||
21 | Beyhan Ametov (bis 30.06.2023) | 07.11.1998 | |||
23 | Lukas Felix Krüger (bis 30.06.2022) | 20.01.2000 | |||
39 | Richard Sukuta-Pasu (ab 08.10.2021) (bis 30.06.2022) | 24.06.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.08.2021 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |