Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Alois Schwartz (ab 25.09.2021) (bis 19.02.2023) | 28.03.1967 | ||||
Gerhard Kleppinger (bis 20.09.2021) | 01.03.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Patrick Drewes (bis 30.06.2023) | 04.02.1993 | |||
13 | Rick Wulle (bis 30.06.2022) | 04.06.1994 | |||
16 | Felix Wiedwald (ab 27.01.2022) (bis 30.06.2022) | 15.03.1990 | |||
33 | Nikolai Rehnen (ab 15.09.2021) (bis 30.06.2023) | 04.02.1997 | |||
40 | Benedikt Grawe (bis 30.06.2023) | 21.02.2000 | |||
Abwehr | |||||
Vincent Schwab (ab 15.11.2021) (bis 16.01.2023) | 10.12.2003 | ||||
2 | Alexander Schirow (bis 30.06.2023) | 24.01.1991 | |||
3 | Dario Dumic (ab 04.01.2022) (bis 30.06.2023) | 30.01.1992 | |||
14 | Tim Kister (bis 30.06.2022) | 30.12.1986 | |||
15 | Immanuel Höhn (bis 30.06.2023) | 23.12.1991 | |||
18 | Dennis Diekmeier (bis 30.06.2024) | 20.10.1989 | |||
19 | Bashkim Ajdini (bis 30.06.2023) | 10.12.1992 | |||
23 | Nils Röseler (bis 16.08.2021) | 10.02.1992 | |||
25 | Oumar Diakhite (bis 30.06.2023) | 09.12.1993 | |||
26 | Janik Bachmann (bis 30.06.2023) | 06.05.1996 | |||
27 | Arne Sicker (bis 30.06.2023) | 17.04.1997 | |||
36 | Chima Okoroji (bis 30.06.2023) | 19.04.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
Tom Trybull (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 09.03.1993 | ||||
5 | Carlo Sickinger (bis 26.01.2022) | 29.07.1997 | |||
6 | Denis Linsmayer (bis 29.07.2021) | 19.09.1991 | |||
7 | Cebio Soukou (bis 07.01.2023) | 02.10.1992 | |||
11 | Gianluca Gaudino (bis 30.01.2022) | 11.11.1996 | |||
17 | Erik Zenga (bis 30.06.2023) | 18.01.1993 | |||
20 | Anas Ouahim (bis 31.01.2022) | 23.09.1997 | |||
21 | Nils Seufert (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 03.02.1997 | |||
21 | Enrique Pena Zauner (bis 04.08.2021) | 04.03.2000 | |||
22 | Marcel Ritzmaier (bis 30.06.2023) | 22.04.1993 | |||
Sturm | |||||
Erich Berko (ab 31.01.2022) (bis 30.06.2022) | 06.09.1994 | ||||
Alou Kuol (ab 31.01.2022) (bis 30.06.2022) | 05.07.2001 | ||||
8 | Christian Kinsombi (bis 30.06.2023) | 24.08.1999 | |||
9 | Daniel Keita-Ruel (bis 17.02.2022) | 21.09.1989 | |||
10 | Julius Biada (bis 30.06.2022) | 03.11.1992 | |||
23 | Ahmed Kutucu (ab 12.01.2022) (bis 30.06.2023) | 01.03.2000 | |||
23 | Christian Conteh (ab 18.08.2021) (bis 04.01.2022) | 27.08.1999 | |||
24 | Maurice Deville (ab 31.01.2022) (bis 30.06.2022) | 31.07.1992 | |||
35 | Alexander Esswein (bis 30.06.2023) | 25.03.1990 | |||
35 | Charlison Benschop (ab 27.08.2021) (bis 30.01.2022) | 21.08.1989 | |||
37 | Pascal Testroet (bis 30.06.2022) | 26.09.1990 | |||
verliehen | |||||
Carlo Sickinger (ab 26.01.2022) (bis 30.06.2022) | 29.07.1997 | ||||
Gianluca Gaudino (ab 31.01.2022) (bis 30.06.2022) | 11.11.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.2021 15:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |