Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lasse Otremba (bis 30.06.2022) | |||||
Torwart | |||||
Son Schwarze (bis 30.06.2022) | 28.09.2002 | ||||
Thilo Pöpken (bis 30.06.2022) | 26.01.1999 | ||||
11 | Jannik Schoon (bis 30.06.2022) | 26.02.2000 | |||
Abwehr | |||||
Phillip Onnen (bis 30.06.2022) | 06.03.1998 | ||||
Carsten Abbes (bis 30.06.2022) | 16.12.1997 | ||||
Fynn Friedrichs (bis 30.06.2022) | 27.04.2000 | ||||
2 | Tassilo Thiele (bis 30.06.2022) | 23.01.2000 | |||
16 | Nils Frenzel (bis 30.06.2022) | 29.09.1989 | |||
22 | Justin Tjardes (bis 30.06.2022) | 02.12.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
Moritz Brinkmann (bis 30.06.2022) | 26.01.2001 | ||||
Mika Nienaber (bis 30.06.2022) | 25.11.1999 | ||||
Simon Wollesen (bis 30.06.2022) | |||||
Nico Gereke (bis 30.06.2022) | 26.01.2000 | ||||
Thomas Mennicke (bis 30.06.2022) | 28.12.1991 | ||||
Tim Janßen (bis 30.06.2022) | 18.04.1999 | ||||
7 | Lennart Blömer (bis 30.06.2022) | 26.04.1996 | |||
8 | Sven Lameyer (bis 30.06.2022) | 31.10.2000 | |||
15 | Lennart Güthoff (bis 30.06.2022) | 07.03.2002 | |||
Sturm | |||||
André Jädtke (bis 30.06.2022) | 22.08.1987 | ||||
Simon Brinkmann (bis 30.06.2022) | 26.01.2001 | ||||
Vafing Jabateh (bis 30.06.2022) | 09.06.1993 | ||||
15 | Janek de Buhr (bis 30.06.2022) | 29.08.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.08.2021 15:30 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |