Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ole Werner (ab 28.11.2021) | 04.05.1988 | ||||
Danijel Zenkovic (ab 20.11.2021) (bis 28.11.2021) | 31.03.1987 | ||||
Markus Anfang (bis 20.11.2021) | 12.06.1974 | ||||
Interimstrainer | |||||
Christian Brand (ab 24.11.2021) (bis 28.11.2021) | 23.05.1972 | ||||
Torwart | |||||
Stefanos Kapino (bis 11.08.2021) | 18.03.1994 | ||||
1 | Jiri Pavlenka (bis 30.06.2024) | 14.04.1992 | |||
1 | Jiri Pavlenka (bis 30.06.2023) | 14.04.1992 | |||
30 | Michael Zetterer (bis 30.06.2024) | 12.07.1995 | |||
38 | Eduardo Dos Santos Haesler (bis 30.06.2024) | 10.02.1999 | |||
38 | Eduardo Dos Santos Haesler (bis 15.08.2021) | 10.02.1999 | |||
40 | Luca Plogmann (bis 30.06.2022) | 10.03.2000 | |||
Abwehr | |||||
Tim-Justin Dietrich (bis 30.06.2023) | 08.11.2002 | ||||
Thore Jacobsen (bis 30.06.2022) | 19.04.1997 | ||||
3 | Anthony Jung | 03.11.1991 | |||
3 | Anthony Jung (bis 30.06.2023) | 03.11.1991 | |||
5 | Ludwig Augustinsson (bis 30.08.2021) | 21.04.1994 | |||
8 | Mitchell Weiser (ab 31.08.2021) (bis 30.06.2022) | 21.04.1994 | |||
13 | Miloš Veljković | 26.09.1995 | |||
13 | Miloš Veljković (bis 30.06.2023) | 26.09.1995 | |||
21 | Ömer Toprak (bis 30.06.2022) | 21.07.1989 | |||
23 | Nicolai Rapp (bis 03.01.2023) | 13.12.1996 | |||
25 | Kyu-hyun Park (bis 30.06.2022) | 14.04.2001 | |||
26 | Lars Lukas Mai (bis 30.06.2022) | 31.03.2000 | |||
27 | Felix Agu | 27.09.1999 | |||
32 | Marco Friedl | 16.03.1998 | |||
32 | Marco Friedl (bis 30.06.2023) | 16.03.1998 | |||
36 | Christian Groß (bis 30.06.2023) | 08.02.1989 | |||
39 | Fabio Chiarodia (ab 07.10.2021) (bis 30.06.2023) | 05.06.2005 | |||
Mittelfeld | |||||
Johannes Eggestein (bis 04.08.2021) | 08.05.1998 | ||||
Kebba Badjie (bis 04.08.2021) | 22.08.1999 | ||||
6 | Kevin Möhwald (bis 30.08.2021) | 03.07.1993 | |||
10 | Leonardo Bittencourt | 19.12.1993 | |||
16 | Oscar Schönfelder (bis 30.06.2022) | 05.02.2001 | |||
20 | Romano Schmid | 27.01.2000 | |||
20 | Romano Schmid (bis 30.06.2023) | 27.01.2000 | |||
22 | Niklas Schmidt (bis 30.06.2023) | 01.03.1998 | |||
28 | Ilia Gruev (bis 31.08.2023) | 06.05.2000 | |||
28 | Ilia Gruev (bis 30.06.2023) | 06.05.2000 | |||
31 | Simon Straudi (bis 30.06.2022) | 27.01.1999 | |||
34 | Jean-Manuel Mbom (bis 30.06.2023) | 24.02.2000 | |||
34 | Jean-Manuel Mbom (bis 30.06.2023) | 24.02.2000 | |||
35 | Maximilian Eggestein (bis 17.08.2021) | 08.12.1996 | |||
36 | Christian Groß (bis 30.06.2024) | 08.02.1989 | |||
Sturm | |||||
Jonah Osabutey (bis 31.08.2021) | 08.10.1998 | ||||
Johan Mina (bis 16.08.2021) | 15.05.2002 | ||||
7 | Marvin Ducksch (ab 25.08.2021) | 07.03.1994 | |||
7 | Marvin Ducksch (ab 25.08.2021) (bis 30.06.2023) | 07.03.1994 | |||
8 | Yuya Osako (bis 07.08.2021) | 18.05.1990 | |||
11 | Niclas Füllkrug (bis 31.08.2023) | 09.02.1993 | |||
11 | Niclas Füllkrug (bis 30.06.2023) | 09.02.1993 | |||
15 | Roger Assalé (ab 27.08.2021) (bis 30.06.2022) | 13.11.1993 | |||
17 | Abdenego Nankishi (bis 17.08.2022) | 06.07.2002 | |||
19 | Joshua Sargent (bis 09.08.2021) | 20.02.2000 | |||
29 | Nick Woltemade (bis 29.08.2022) | 14.02.2002 | |||
42 | Dejan Galjen (bis 30.06.2022) | 25.02.2002 | |||
43 | Eren Sami Dinkci (bis 30.06.2022) | 13.12.2001 | |||
verliehen | |||||
Justin Njinmah (ab 06.01.2022) (bis 30.06.2023) | 15.11.2000 | ||||
Yannik Engelhardt (bis 30.06.2022) | 07.02.2001 | ||||
Jan-Niklas Beste (bis 30.06.2022) | 04.01.1999 | ||||
Luc Ihorst (bis 30.06.2022) | 07.03.2000 | ||||
Benjamin Goller (bis 30.06.2022) | 01.01.1999 | ||||
Kebba Badjie (ab 05.08.2021) (bis 30.06.2022) | 22.08.1999 | ||||
Eduardo Dos Santos Haesler (ab 16.08.2021) (bis 30.06.2022) | 10.02.1999 | ||||
Johan Mina (ab 17.08.2021) (bis 30.06.2022) | 15.05.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.2021 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |