Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thorsten Nehrbauer (bis 30.06.2023) | 12.01.1978 | ||||
Torwart | |||||
1 | Julian Bibleka (bis 30.06.2023) | 04.05.1996 | |||
12 | Niklas Knopf (bis 30.06.2023) | 05.07.1999 | |||
26 | Robert Jendrusch (bis 30.06.2023) | 28.05.1996 | |||
Abwehr | |||||
Jakob Alexander König (bis 30.06.2023) | 10.06.2003 | ||||
2 | Arthur Tomas (bis 30.06.2023) | 30.03.1994 | |||
3 | Kevin Krumm (bis 30.06.2023) | 11.01.1997 | |||
4 | Julian Schauerte (bis 30.06.2023) | 02.04.1988 | |||
13 | Firat Tuncer (bis 30.06.2023) | 25.02.1995 | |||
19 | Enzo Wirtz (bis 30.06.2023) | 05.12.1995 | |||
30 | Armin Pjetrovic (bis 30.06.2023) | 01.09.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Markus Pazurek (bis 30.06.2023) | 18.12.1988 | |||
6 | Lars Bender (bis 30.06.2023) | 08.01.1988 | |||
7 | Mats-Lukas Scheld (bis 30.06.2023) | 10.02.1994 | |||
8 | Jannes Hoffmann (bis 30.06.2023) | 10.03.1996 | |||
10 | Lukas Scepanik (bis 30.06.2023) | 11.04.1994 | |||
17 | Jamal El Mansoury (bis 30.06.2023) | ||||
20 | Din Alajbegovic (bis 30.06.2023) | 25.06.2001 | |||
21 | Daniel Waldrich (bis 30.06.2023) | 30.12.1989 | |||
22 | Merlin Schlosser (bis 30.06.2023) | 22.01.2002 | |||
23 | Ilyass Mirroche (bis 30.06.2023) | 26.02.1998 | |||
27 | Musa Sagkulak (bis 30.06.2023) | ||||
27 | Moritz Stühn (bis 30.06.2023) | ||||
31 | Nico Brandenburger (bis 30.06.2023) | 17.01.1995 | |||
39 | Tim Luca Zimpel (bis 30.06.2023) | 20.01.2003 | |||
Sturm | |||||
9 | Daniel Hammel (bis 30.06.2023) | 29.10.1992 | |||
11 | Derrick Kyere (bis 30.06.2023) | 05.05.2000 | |||
11 | Dawid Krieger (bis 30.06.2023) | 26.05.1989 | |||
22 | David Manga (bis 30.06.2023) | 03.02.1989 | |||
24 | Kosuke Tsuda (bis 30.06.2023) | 05.02.1997 | |||
29 | Felix-Benedict Neuhäuser (bis 30.06.2023) | 05.04.2000 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.07.2022 18:01 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |