Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Torsten Gütschow (bis 30.06.2023) | 28.07.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Malte Seemann (bis 30.06.2024) | 15.05.1994 | |||
1 | Malte Seemann (bis 30.06.2023) | 15.05.1994 | |||
21 | Damian Schobert (bis 30.06.2023) | 04.06.1999 | |||
22 | Bennet Glinder (ab 01.09.2022) (bis 30.06.2023) | 15.09.2003 | |||
33 | Jasin Jashari (ab 17.03.2023) (bis 30.06.2024) | 09.11.1997 | |||
33 | Jasin Jashari (ab 01.04.2023) (bis 30.06.2023) | 09.11.1997 | |||
Abwehr | |||||
2 | Sajieh Jaber (bis 30.06.2024) | 08.08.1993 | |||
2 | Sajieh Jaber (bis 30.06.2023) | 08.08.1993 | |||
4 | Daniel Kunkel (bis 30.06.2024) | 03.04.2000 | |||
4 | Daniel Kunkel (bis 30.06.2023) | 03.04.2000 | |||
5 | Dylan Burke (bis 30.06.2024) | 12.11.1996 | |||
9 | Kevin Kling (bis 30.06.2023) | 01.07.1999 | |||
17 | Nicolas Fenski (ab 27.01.2023) (bis 30.06.2023) | 03.03.2003 | |||
18 | Fabio Orlick | 07.12.2002 | |||
18 | Fabio Orlick (bis 30.06.2023) | 07.12.2002 | |||
19 | David Dere (bis 30.06.2023) | 10.08.2003 | |||
23 | Sebastian Kmiec (bis 30.06.2023) | 16.06.1990 | |||
23 | Justin Gröger (bis 30.06.2023) | 27.09.2002 | |||
25 | Jannis Niestädt (bis 30.06.2023) | 07.09.1994 | |||
27 | Jan-Luca Warm | 28.05.1999 | |||
28 | Justin Sauermilch (bis 30.06.2024) | 09.03.2000 | |||
28 | Justin Sauermilch (bis 30.06.2023) | 09.03.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
Ugo-Mario Nobile (bis 30.06.2023) | 10.04.1999 | ||||
Keon Lee (bis 30.06.2023) | 04.02.2003 | ||||
6 | Lukas Muszong (bis 30.06.2023) | 16.02.1995 | |||
7 | Ali Wazneh (bis 30.06.2023) | ||||
8 | Mats Kaiser (bis 30.06.2023) | 22.08.1996 | |||
9 | Herdi Bukusu (ab 01.10.2022) (bis 30.06.2023) | 03.04.2000 | |||
17 | Alexander Arnhold (bis 30.06.2023) | 20.06.1993 | |||
24 | Mats Kaiser (bis 30.06.2024) | 22.08.1996 | |||
27 | Jan-Luca Warm (bis 30.06.2023) | 28.05.1999 | |||
28 | Atsushi Waki (bis 30.06.2023) | 08.02.1991 | |||
30 | Allah Aid Hamid (bis 30.06.2023) | 28.07.2002 | |||
32 | Bjarne Kasper (bis 30.06.2023) | 03.08.2001 | |||
Sturm | |||||
7 | Nikky Goguadze (bis 30.06.2023) | 15.07.1998 | |||
8 | Onur Uzun (bis 30.06.2023) | 12.03.1998 | |||
9 | Herdi Bukusu (ab 08.10.2022) (bis 30.06.2024) | 03.04.2000 | |||
10 | Sebastian Kurkiewicz (bis 30.06.2023) | 24.08.1987 | |||
10 | Marco Schultz (ab 31.01.2023) (bis 30.06.2023) | 11.02.1992 | |||
11 | Sadrak-Kalemba Nankishi (bis 30.06.2023) | 06.04.2000 | |||
14 | Lamine Diop (bis 30.06.2023) | 18.05.1995 | |||
26 | Mamadou Ibrahima Diop (bis 30.06.2023) | 02.10.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.2022 13:01 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |