Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Pavel Dotchev (ab 07.12.2022) | 28.09.1965 | ||||
Joti Stamatopoulos (ab 15.05.2023) (bis 30.06.2023) | 10.12.1972 | ||||
Timo Rost (bis 20.09.2022) | 29.08.1978 | ||||
Interimstrainer | |||||
Carsten Müller (ab 20.09.2022) (bis 30.11.2022) | 03.10.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Martin Männel | 16.03.1988 | |||
25 | Philipp Klewin (bis 30.06.2023) | 30.09.1993 | |||
36 | Lukas Sedlak (bis 30.06.2023) | 09.09.1999 | |||
Abwehr | |||||
Felix Göttlicher (bis 23.08.2022) | 20.03.2002 | ||||
4 | Jannis Lang (bis 31.08.2022) | 12.07.2002 | |||
5 | Korbinian Burger (bis 30.06.2024) | 27.04.1995 | |||
6 | Alexander Sorge (bis 01.09.2023) | 21.04.1993 | |||
12 | Franco Schädlich (ab 05.01.2023) | 16.04.2004 | |||
21 | Marco Schikora (bis 30.06.2024) | 20.09.1994 | |||
22 | Niklas Jeck (bis 20.01.2023) | 18.09.2001 | |||
23 | Anthony Barylla | 01.06.1997 | |||
24 | Steffen Nkansah (ab 06.07.2022) | 07.04.1996 | |||
26 | Kilian Jakob (ab 19.12.2022) | 25.01.1998 | |||
29 | Linus Rosenlöcher | 09.09.2000 | |||
40 | Ramzi Ferjani (bis 26.08.2022) | 11.04.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Tim Danhof (bis 30.06.2024) | 05.05.1997 | |||
3 | Ulrich Taffertshofer (bis 30.06.2023) | 14.02.1992 | |||
8 | Tom Baumgart (bis 30.06.2023) | 12.11.1997 | |||
13 | Erik Majetschak | 01.03.2000 | |||
17 | Philipp Riese (bis 30.06.2023) | 12.11.1989 | |||
18 | Soufiane Messeguem (bis 25.07.2022) | 05.02.2001 | |||
30 | Maximilian Thiel (bis 30.06.2024) | 03.02.1993 | |||
31 | Nico Gorzel (bis 30.06.2023) | 29.07.1998 | |||
33 | Ognjen Gnjatić (bis 30.06.2023) | 16.10.1991 | |||
33 | Sam Francis Schreck (bis 30.06.2023) | 29.01.1999 | |||
34 | Marvin Stefaniak | 03.02.1995 | |||
Sturm | |||||
7 | Ivan Knezevic (bis 30.06.2023) | 14.07.1993 | |||
9 | Antonio Jonjic (bis 30.06.2023) | 02.08.1999 | |||
10 | Dimitrij Nazarov (bis 30.06.2023) | 04.04.1990 | |||
14 | Boris Tashchy | 26.07.1993 | |||
14 | Jann-Christopher George (bis 30.08.2022) | 31.07.1992 | |||
19 | Omar Sijaric (bis 30.06.2023) | 02.11.2001 | |||
20 | Lenn Jastremski (bis 30.01.2023) | 24.01.2001 | |||
22 | Paul-Philipp Besong (bis 30.06.2023) | 06.10.2000 | |||
32 | Elias Huth (bis 30.06.2023) | 10.02.1997 | |||
verliehen | |||||
Felix Göttlicher (ab 24.08.2022) (bis 30.06.2023) | 20.03.2002 | ||||
Ramzi Ferjani (ab 27.08.2022) (bis 30.06.2023) | 11.04.2001 | ||||
25 | Tim Kips (bis 30.06.2023) | 01.11.2000 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.2022 18:01 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |