Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Maximilian Dentz (bis 30.06.2023) | 30.03.1989 | ||||
Torwart | |||||
Andre Helmstedt (bis 30.06.2023) | 11.02.1987 | ||||
Marius Rühr (bis 30.06.2023) | 23.09.2004 | ||||
Abwehr | |||||
Danny Wersig (bis 30.06.2023) | 08.01.1995 | ||||
Moritz Singbeil (bis 30.06.2023) | 30.08.2002 | ||||
Maximilian Farwig (bis 30.06.2023) | 20.03.2000 | ||||
Marcus Niehoff (bis 30.06.2023) | 07.11.2000 | ||||
Nicolas Celotti (bis 30.06.2023) | 11.12.1997 | ||||
Patrik Peszt (bis 30.06.2023) | 25.09.1992 | ||||
Artur Galeza (bis 30.06.2023) | 08.04.1990 | ||||
Eric Heindorf (bis 30.06.2023) | 22.02.1997 | ||||
Mittelfeld | |||||
Oliver Pohling (bis 30.06.2023) | 24.02.1998 | ||||
Mika Hess (bis 30.06.2023) | 18.10.1998 | ||||
Lucas Pillich (bis 30.06.2023) | 04.12.1999 | ||||
Jannis Lisowski (bis 30.06.2023) | 21.09.2001 | ||||
Gino Dörnte (bis 30.06.2023) | 01.12.1999 | ||||
Nick Sitzenstock (bis 30.06.2023) | 01.11.1998 | ||||
Mateusz Rogacki (bis 30.06.2023) | 30.01.1989 | ||||
Kevin Hildach (bis 30.06.2023) | 01.11.1996 | ||||
Steven Rentz (bis 30.06.2023) | 11.06.1994 | ||||
Vinicius Sandri (bis 30.06.2023) | 17.12.1999 | ||||
Justin Riemann (bis 30.06.2023) | 02.07.1997 | ||||
Kevin Wellhausen (bis 30.06.2023) | 17.04.1990 | ||||
Nabil Musa (bis 30.06.2023) | 11.01.2003 | ||||
Rune-Kjell Litzenberg (bis 30.06.2023) | 05.11.2001 | ||||
Sturm | |||||
Niclas Treu (bis 30.06.2023) | 03.01.1997 | ||||
Lukas René Ferchow (bis 30.06.2023) | 14.11.2001 | ||||
Steven Raeck (bis 30.06.2023) | 06.07.2003 | ||||
Elia Friebe (bis 30.06.2023) | 22.10.2002 | ||||
Leon Dannhauer (bis 30.06.2023) | 19.12.2000 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2022 15:31 Uhr |
0 : 10 |
Schema Vergleich |