Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Köllner (ab 05.04.2023) (bis 02.05.2024) | 29.12.1969 | ||||
Michael Köllner (ab 05.04.2023) (bis 30.06.2023) | 29.12.1969 | ||||
Guerino Capretti (ab 01.02.2023) (bis 04.04.2023) | 05.02.1982 | ||||
Rüdiger Rehm (bis 31.01.2023) | 22.11.1978 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thomas Karg (bis 30.06.2023) | 26.07.1984 | ||||
Maniyel Nergiz (ab 09.02.2023) (bis 30.06.2023) | 26.05.1983 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marius Funk (bis 30.06.2023) | 01.01.1996 | |||
40 | Markus Ponath (bis 30.06.2023) | 13.01.2001 | |||
Abwehr | |||||
3 | Dominik Franke (bis 30.06.2023) | 05.10.1998 | |||
5 | Nico Antonitsch (bis 05.01.2023) | 30.09.1991 | |||
15 | Nikola Stevanovic (bis 30.06.2023) | 13.09.1998 | |||
16 | Visar Musliu (bis 30.06.2023) | 13.11.1994 | |||
16 | Peter Kurzweg (bis 17.01.2023) | 10.02.1994 | |||
17 | Calvin Brackelmann (bis 30.06.2023) | 22.08.1999 | |||
21 | Tobias Schröck (bis 30.06.2023) | 31.12.1992 | |||
31 | Justin Butler (bis 30.06.2023) | 23.03.2001 | |||
42 | Donald Nduka (ab 01.03.2023) (bis 30.06.2023) | 22.03.2003 | |||
45 | Thomas Rausch (bis 30.06.2023) | 13.03.2000 | |||
47 | David Udogu (ab 01.01.2023) (bis 30.06.2023) | 30.01.2003 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Tim Civeja (bis 30.06.2023) | 04.01.2002 | |||
10 | Max Dittgen (bis 30.06.2023) | 03.03.1995 | |||
11 | Tobias Bech (ab 05.08.2022) (bis 30.06.2023) | 19.02.2002 | |||
14 | Hans Nunoo Sarpei (bis 30.06.2023) | 22.08.1998 | |||
22 | Marcel Costly (bis 30.06.2023) | 20.11.1995 | |||
23 | Denis Linsmayer (bis 30.06.2023) | 19.09.1991 | |||
25 | Arian Llugiqi (bis 30.06.2023) | 24.10.2002 | |||
29 | David Kopacz (bis 30.06.2023) | 29.05.1999 | |||
34 | Merlin Röhl (bis 16.08.2022) | 05.07.2002 | |||
38 | Maximilian Neuberger (bis 30.06.2023) | 23.03.2000 | |||
43 | Felix Keidel (bis 30.06.2023) | 14.06.2003 | |||
Sturm | |||||
9 | Patrick Schmidt (bis 30.06.2023) | 10.09.1993 | |||
13 | Valmir Sulejmani (bis 30.06.2023) | 01.02.1996 | |||
20 | Jalen Hawkins (bis 30.06.2023) | 24.01.2001 | |||
27 | Moussa Doumbouya (bis 30.06.2023) | 12.12.1997 | |||
33 | Jeroen Krupa (bis 30.06.2024) | 26.04.2003 | |||
37 | Pascal Testroet (bis 30.06.2023) | 26.09.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 01.08.2022 18:01 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |