Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Reis (ab 27.10.2022) (bis 27.09.2023) | 04.10.1973 | ||||
Frank Kramer (bis 19.10.2022) | 03.05.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Ralf Fährmann (bis 30.06.2024) | 27.09.1988 | |||
13 | Alexander Schwolow (bis 30.06.2023) | 02.06.1992 | |||
28 | Justin Heekeren (bis 24.01.2024) | 27.11.2000 | |||
34 | Michael Langer (bis 30.06.2024) | 06.01.1985 | |||
Abwehr | |||||
Julius Schell (ab 10.10.2022) (bis 30.06.2023) | 10.01.2000 | ||||
2 | Thomas Ouwejan (bis 30.06.2024) | 30.09.1996 | |||
3 | Leo Greiml (bis 30.06.2024) | 03.07.2001 | |||
4 | Maya Yoshida (bis 30.06.2023) | 24.08.1988 | |||
5 | Sepp van den Berg (ab 30.08.2022) (bis 30.06.2023) | 20.12.2001 | |||
5 | Marius Lode (bis 16.08.2022) | 11.03.1993 | |||
15 | Timothée Kolodziejczak (ab 21.10.2022) (bis 30.06.2023) | 01.10.1991 | |||
17 | Florian Flick (bis 08.12.2022) | 01.05.2000 | |||
18 | Jere Uronen (ab 05.01.2023) (bis 30.06.2023) | 13.07.1994 | |||
22 | Ibrahima Cissé | 15.02.2001 | |||
25 | Moritz Jenz (ab 26.01.2023) (bis 30.06.2023) | 30.04.1999 | |||
27 | Cedric Brunner (bis 30.06.2024) | 17.02.1994 | |||
30 | Alex Kral (bis 30.06.2023) | 19.05.1998 | |||
33 | Malick Thiaw (bis 28.08.2022) | 08.08.2001 | |||
35 | Marcin Kamiński | 15.01.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
Eder Balanta (ab 31.01.2023) (bis 30.06.2023) | 28.02.1993 | ||||
Joey Müller (ab 15.10.2022) (bis 30.06.2023) | 30.08.2000 | ||||
Florian Flick (ab 08.12.2022) (bis 31.12.2022) | 01.05.2000 | ||||
6 | Tom Krauß (bis 30.06.2023) | 22.06.2001 | |||
8 | Danny Latza (bis 30.06.2024) | 07.12.1989 | |||
14 | Dong-Gyeong Lee (bis 01.09.2022) | 20.09.1997 | |||
20 | Tim Skarke (ab 24.01.2023) (bis 30.06.2023) | 07.09.1996 | |||
20 | Florent Mollet (bis 17.01.2023) | 19.11.1991 | |||
21 | Niklas Tauer (ab 01.01.2023) (bis 31.12.2023) | 17.02.2001 | |||
24 | Dominick Drexler | 26.05.1990 | |||
29 | Tobias Mohr | 24.08.1995 | |||
36 | Blendi Idrizi (bis 29.08.2022) | 02.05.1998 | |||
37 | Andreas Ivan (ab 01.01.2023) (bis 30.06.2023) | 10.01.1995 | |||
41 | Henning Matriciani (bis 30.06.2023) | 14.03.2000 | |||
51 | Amine Harit (bis 31.08.2022) | 18.06.1997 | |||
Sturm | |||||
Sebastian Polter | 01.04.1991 | ||||
Sidi Sané (bis 30.06.2023) | 21.04.2003 | ||||
Keke Maximilian Topp (bis 30.06.2023) | 25.03.2004 | ||||
Marvin Pieringer (bis 28.07.2022) | 04.10.1999 | ||||
7 | Jordan Larsson (ab 05.08.2022) (bis 28.01.2023) | 20.06.1997 | |||
9 | Simon Terodde (bis 30.06.2023) | 02.03.1988 | |||
11 | Marius Bülter (bis 30.06.2023) | 29.03.1993 | |||
19 | Kenan Karaman | 05.03.1994 | |||
26 | Michael Frey (ab 20.01.2023) (bis 30.06.2023) | 19.07.1994 | |||
42 | Kerim Calhanoglu (bis 11.12.2022) | 26.08.2002 | |||
verliehen | |||||
Mehmet Can Aydin (ab 30.06.2023) (bis 30.07.2024) | 09.02.2002 | ||||
Blendi Idrizi (ab 30.08.2022) (bis 30.06.2023) | 02.05.1998 | ||||
Can Bozdogan (bis 30.06.2023) | 05.04.2001 | ||||
Marvin Pieringer (ab 28.07.2022) (bis 30.06.2023) | 04.10.1999 | ||||
Kerim Calhanoglu (ab 11.12.2022) (bis 30.06.2023) | 26.08.2002 | ||||
Jordan Larsson (ab 28.01.2023) (bis 30.06.2023) | 20.06.1997 | ||||
Dries Wouters (bis 30.06.2023) | 28.01.1997 | ||||
27 | Reinhold Ranftl (bis 30.06.2023) | 24.01.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.2022 13:01 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 18.10.2022 20:45 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |