Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sascha Watzlawik (bis 30.06.2023) | 30.11.1978 | ||||
Torwart | |||||
Maximilian Grote (bis 30.06.2023) | 30.03.2002 | ||||
Maurice Schmitt (bis 30.06.2022) | 25.01.2002 | ||||
1 | Safet Husic (bis 30.06.2023) | 05.09.1998 | |||
12 | Thorsten Schmidt (bis 30.06.2023) | 25.03.1991 | |||
Abwehr | |||||
Lukas Klappert (bis 30.06.2023) | 21.02.1992 | ||||
Thilo Kraemer (bis 30.06.2023) | 23.12.1993 | ||||
Christian Meinert (bis 30.06.2023) | 22.12.1991 | ||||
Andi Brahaj (bis 30.06.2023) | 24.09.2001 | ||||
7 | Christopher Freisberg (bis 30.06.2023) | 05.02.1988 | |||
20 | Manuel Splettstößer (bis 30.06.2023) | 28.01.1993 | |||
22 | Marcel Stieffenhofer (bis 30.06.2023) | 05.03.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Leon Gietzen (bis 30.06.2023) | 16.09.1999 | ||||
Kevin Lahn (bis 30.06.2023) | 14.02.1992 | ||||
2 | Delil Arbursu (bis 30.06.2023) | 07.11.1993 | |||
8 | Goran Naric (bis 30.06.2023) | 16.12.1995 | |||
10 | Yannik Finkenbusch (bis 30.06.2023) | 26.10.1990 | |||
14 | Niklas Hermann (bis 30.06.2023) | 27.02.1997 | |||
18 | Jonas Runkel (bis 30.06.2023) | 20.12.1997 | |||
19 | Noel Schlesiger (bis 30.06.2023) | 22.10.1996 | |||
Sturm | |||||
13 | Vadym Semchuk (bis 30.06.2023) | 24.11.1993 | |||
16 | Manuel Simons (bis 30.06.2023) | 26.08.2000 | |||
17 | Daniel Fiege (bis 30.06.2023) | 29.10.1990 | |||
21 | Sören Klappert (bis 30.06.2023) | 29.01.1990 | |||
24 | Jonathan Kap (bis 30.06.2023) | 03.12.1998 | |||
27 | Hasan Hüseyin Kesikci (bis 30.06.2023) | 01.01.2003 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.2022 15:31 Uhr |
1 : 7 |
Schema Vergleich |