Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Holger Bachthaler | 27.03.1975 | ||||
Marco Konrad (bis 30.06.2023) | 18.10.1974 | ||||
Sven Ackermann (bis 30.06.2023) | |||||
Torwart | |||||
Karol Niemczycki (bis 30.06.2023) | 05.07.1999 | ||||
Daniel Medwed (bis 30.06.2023) | 14.07.2002 | ||||
1 | Michael Wagner (bis 30.06.2024) | 26.07.2000 | |||
1 | Felix Thiel (ab 01.01.2023) (bis 30.06.2024) | 22.07.1994 | |||
1 | Malwin Zok (bis 30.06.2023) | 22.07.2003 | |||
26 | Janis Seefeldt (bis 30.06.2023) | 09.10.2000 | |||
28 | Luka Nujic (bis 30.06.2023) | 11.10.2001 | |||
Abwehr | |||||
Altin Vrella (bis 01.01.2023) | 16.07.1999 | ||||
2 | Max Zeller | 12.06.1999 | |||
3 | Nicola Della Schiava (bis 30.06.2024) | 24.06.1997 | |||
4 | Philipp Boyer (bis 30.06.2024) | 22.03.1996 | |||
5 | Elias Herzig (bis 30.06.2024) | 10.09.2000 | |||
13 | Kevin Frisorger (ab 28.12.2022) (bis 30.06.2024) | 19.02.2000 | |||
16 | Lukasz Mozler (bis 30.06.2023) | 03.12.1996 | |||
17 | Darius Held (bis 30.06.2024) | 11.12.1998 | |||
18 | Marco Gölz (bis 30.06.2024) | 10.07.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Fabio Maiolo (bis 30.06.2023) | 10.02.1997 | |||
7 | Yannick Glessing | 09.02.1998 | |||
8 | Alexander Kopf (bis 30.06.2023) | 23.01.2001 | |||
14 | Jannik Ikendo Wanner (bis 30.06.2023) | 20.12.1999 | |||
15 | Jan Konrad (bis 30.06.2023) | 29.05.2002 | |||
16 | Yannik Egle (bis 30.06.2023) | 22.03.2000 | |||
17 | Jannis Görlich (bis 30.06.2023) | 21.10.2001 | |||
19 | Nico Fundel | 15.01.2001 | |||
20 | Gökalp Kilic | 21.01.2000 | |||
20 | Leif Estevez Fernandez (bis 30.06.2023) | 04.04.1997 | |||
22 | Luka Kljajic (bis 30.06.2023) | ||||
23 | Hannes Pöschl (bis 30.06.2024) | 18.10.1995 | |||
24 | Valentin Hafner (bis 30.06.2023) | 16.01.2001 | |||
25 | Marco Mannhardt (ab 01.01.2023) (bis 04.01.2024) | 04.07.2002 | |||
Sturm | |||||
7 | Tim Bergmiller (bis 30.06.2023) | 14.02.2000 | |||
9 | Kai Luibrand (bis 30.06.2023) | 24.04.1994 | |||
10 | Kento Teranuma (bis 30.06.2023) | 29.11.1996 | |||
11 | Natsuhiko Watanabe (bis 30.06.2024) | 26.06.1995 | |||
12 | Maurice Strobel (bis 30.06.2024) | 14.06.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2022 15:31 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |