Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Dirk Orlishausen | 15.08.1982 | ||||
Trainer | |||||
Alois Schwartz (ab 23.03.2023) (bis 30.06.2023) | 28.03.1967 | ||||
Patrick Glöckner (ab 07.11.2022) (bis 20.03.2023) | 18.11.1976 | ||||
Jens Härtel (bis 06.11.2022) | 07.06.1969 | ||||
Interimstrainer | |||||
Nicolas Masetzky (ab 20.03.2023) (bis 23.03.2023) | 01.03.1989 | ||||
Uwe Ehlers (ab 20.03.2023) (bis 23.03.2023) | 08.03.1975 | ||||
Torwart | |||||
1 | Markus Kolke (bis 30.06.2023) | 18.08.1990 | |||
23 | Nils Körber (bis 30.01.2024) | 13.11.1996 | |||
30 | Max Hagemoser | 07.01.2003 | |||
38 | Elias Höftmann (bis 30.06.2023) | 07.02.2004 | |||
Abwehr | |||||
4 | Damian Roßbach | 27.02.1993 | |||
5 | Rick van Drongelen (ab 01.09.2022) (bis 30.06.2023) | 20.12.1998 | |||
7 | Nico Neidhart | 27.09.1994 | |||
15 | Nils Fröling | 20.04.2000 | |||
16 | Ryan Malone (bis 30.06.2023) | 11.08.1992 | |||
21 | Anderson-Lenda Lucoqui (ab 01.09.2022) (bis 30.06.2023) | 06.07.1997 | |||
25 | Thomas Meißner (bis 30.06.2024) | 26.03.1991 | |||
27 | Frederic Ananou (bis 30.06.2023) | 20.09.1997 | |||
31 | Felix Ruschke (bis 30.06.2024) | 08.03.2003 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Simon Rhein (bis 30.06.2024) | 18.05.1998 | |||
6 | Dennis Dressel (bis 30.06.2024) | 26.10.1998 | |||
9 | Kai Pröger (bis 30.06.2024) | 15.05.1992 | |||
10 | Haris Duljević (bis 30.06.2023) | 16.11.1993 | |||
14 | Svante Ingelsson (bis 30.06.2023) | 14.06.1998 | |||
17 | Dong-Gyeong Lee (ab 01.09.2022) (bis 30.06.2023) | 20.09.1997 | |||
20 | Lukas Scherff (bis 30.06.2023) | 14.07.1996 | |||
24 | Patrick Strauß (bis 30.06.2024) | 28.01.1996 | |||
28 | Maurice Litka (bis 30.06.2023) | 02.01.1996 | |||
29 | Sébastien Thill (bis 30.06.2023) | 23.12.1993 | |||
32 | Benno Dietze (bis 30.06.2023) | 15.07.2003 | |||
34 | Lukas Fröde (bis 30.06.2023) | 23.01.1995 | |||
37 | Louis Köster (ab 01.03.2023) (bis 30.06.2023) | 25.01.2003 | |||
Sturm | |||||
Serhat-Semih Güler (ab 01.03.2023) (bis 31.01.2024) | 12.07.1997 | ||||
9 | Ridge Munsy (bis 30.06.2023) | 09.07.1989 | |||
13 | Kevin Schumacher (bis 30.06.2023) | 24.12.1997 | |||
18 | John Verhoek (bis 30.06.2023) | 25.03.1989 | |||
22 | Lukas Hinterseer (bis 30.06.2023) | 28.03.1991 | |||
33 | Theo Martens (bis 31.01.2023) | 20.01.2003 | |||
39 | Pascal Breier (bis 30.06.2023) | 02.02.1992 | |||
verliehen | |||||
Theo Martens (ab 01.02.2023) (bis 30.06.2023) | 20.01.2003 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2022 15:31 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |