Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Joe Enochs (ab 10.05.2023) | 01.09.1971 | ||||
Mersad Selimbegovic (bis 09.05.2023) | 29.04.1982 | ||||
Torwart | |||||
Dejan Stojanović (bis 30.06.2023) | 19.07.1993 | ||||
Jonas Urbig (ab 06.01.2023) (bis 30.06.2023) | 08.08.2003 | ||||
21 | Thorsten Kirschbaum (bis 30.06.2023) | 20.04.1987 | |||
32 | Alexander Weidinger | 18.06.1997 | |||
Abwehr | |||||
5 | Benedikt Gimber (bis 30.06.2023) | 19.02.1997 | |||
11 | Konrad Faber (bis 30.06.2024) | 04.11.1997 | |||
20 | Leon Guwara (bis 30.06.2023) | 28.06.1996 | |||
23 | Steve Breitkreuz (bis 30.06.2023) | 18.01.1992 | |||
24 | Scott Kennedy (bis 30.06.2023) | 31.03.1997 | |||
28 | Sebastian Nachreiner (bis 30.06.2023) | 23.11.1988 | |||
33 | Jan Elvedi (bis 30.06.2023) | 30.09.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Blendi Idrizi (ab 30.08.2022) (bis 30.06.2023) | 02.05.1998 | ||||
Maximilian Thalhammer (bis 30.06.2023) | 10.07.1997 | ||||
Lasse Günther (ab 10.08.2022) (bis 30.06.2023) | 21.03.2003 | ||||
6 | Benedikt Saller | 22.09.1992 | |||
9 | Nicklas Shipnoski (bis 30.06.2023) | 01.01.1998 | |||
10 | Christian Viet | 27.03.1999 | |||
15 | Sarpreet Singh (bis 30.06.2023) | 20.02.1999 | |||
25 | Björn Zempelin (bis 09.08.2022) | 07.02.2000 | |||
35 | Christian Schmidt (bis 30.06.2023) | 07.02.2002 | |||
Sturm | |||||
Dario Vizinger (ab 01.09.2022) (bis 30.06.2023) | 06.06.1998 | ||||
Oscar Schönfelder (bis 30.06.2023) | 05.02.2001 | ||||
Joshua Mees (bis 30.06.2023) | 15.03.1996 | ||||
Jannik Graf (bis 30.06.2023) | 29.11.2004 | ||||
8 | Aygün Yildirim (bis 30.06.2023) | 04.04.1995 | |||
19 | Andreas Albers (bis 30.06.2023) | 23.03.1990 | |||
26 | Charalambos Makridis (bis 30.06.2023) | 05.07.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2022 15:31 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.10.2022 20:45 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |