Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Interimstrainer | |||||
Julian Kolbeck (ab 07.05.2023) (bis 30.06.2023) | 29.03.1994 | ||||
Trainer | |||||
Thomas Kleine (bis 07.05.2023) | 28.12.1977 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lucas Zahaczewski (bis 30.06.2023) | 17.09.2000 | |||
31 | Sebastian Kolbe (bis 30.06.2023) | 09.01.1996 | |||
37 | Luca Petzold (bis 30.06.2023) | 10.12.2001 | |||
Abwehr | |||||
3 | Dennis Lippert (bis 30.06.2023) | 20.02.1996 | |||
4 | Nico Moos (bis 30.06.2023) | 07.04.2000 | |||
10 | Patrick Weimar (bis 29.01.2023) | 26.11.1995 | |||
19 | Steffen Eder (bis 30.06.2023) | 01.05.1997 | |||
20 | Johannes Golla (bis 30.08.2022) | 19.10.1995 | |||
21 | Tobias Weber (bis 30.06.2023) | 24.06.1995 | |||
23 | Luke Hemmerich (bis 30.06.2023) | 09.02.1998 | |||
24 | Felix Weber (bis 30.06.2023) | 18.01.1995 | |||
27 | Marcel Götz (bis 30.06.2023) | 21.12.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Patrick Scheder (bis 25.01.2023) | 13.07.2002 | ||||
5 | Edwin Schwarz (bis 30.06.2023) | 13.09.1994 | |||
6 | Benedikt Kirsch (bis 30.06.2023) | 15.04.1996 | |||
7 | Tobias Stockinger (bis 30.06.2023) | 25.03.2000 | |||
13 | Alexander Groiß (bis 30.06.2023) | 01.07.1998 | |||
14 | Martin Thomann (bis 30.06.2023) | 31.05.1994 | |||
22 | Tim Latteier (bis 30.06.2023) | 20.05.2000 | |||
25 | Eroll Zejnullahu (bis 30.06.2023) | 19.10.1994 | |||
28 | Daniel Haubner (bis 30.06.2024) | 28.11.1998 | |||
30 | Nicolas Andermatt (bis 30.06.2023) | 06.11.1995 | |||
33 | Fabio Pirner (ab 01.06.2023) (bis 30.06.2023) | 12.11.2000 | |||
33 | Moritz Heinrich (bis 30.06.2023) | 03.07.1997 | |||
Sturm | |||||
2 | Christoph Fenninger (bis 30.06.2023) | 12.05.1995 | |||
8 | Daniel Steininger (bis 30.06.2023) | 13.04.1995 | |||
9 | Alexander Nollenberger (bis 30.06.2023) | 04.06.1997 | |||
10 | Agyemang Diawusie (ab 27.01.2023) (bis 30.06.2023) | 12.02.1998 | |||
15 | Jann-Christopher George (ab 31.08.2022) (bis 30.06.2023) | 31.07.1992 | |||
16 | Cemal Kaymaz (bis 30.06.2023) | 07.12.1997 | |||
17 | Stefan Maderer (bis 30.06.2023) | 01.09.1996 | |||
18 | Lucas Chrubasik (bis 30.01.2023) | 10.07.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2022 15:31 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |