Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Adli Lachheb (ab 05.04.2023) (bis 30.06.2024) | 22.06.1987 | ||||
Kevin Wolze (ab 22.08.2022) (bis 30.06.2023) | 09.03.1990 | ||||
Bekim Kastrati (bis 30.06.2023) | 25.09.1979 | ||||
Baumann Friedhelm (bis 30.06.2023) | |||||
Sunday Oliseh (bis 20.08.2022) | 14.09.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Julius Paris (bis 30.06.2023) | 22.08.2001 | |||
22 | Kevin Kratzsch (bis 30.06.2023) | 09.07.2002 | |||
33 | Lennart Winkler (bis 30.06.2023) | 05.10.2003 | |||
Abwehr | |||||
Erick Noriega (bis 30.06.2023) | 22.10.2001 | ||||
Maurice Bank (bis 30.06.2023) | 13.01.2003 | ||||
Nils da Costa Pereira (bis 31.08.2022) | 17.02.1999 | ||||
5 | Ole Päffgen (bis 30.06.2023) | 28.06.1997 | |||
6 | Denis Schütte (bis 30.06.2023) | 19.02.1999 | |||
7 | Jannik Stevens (bis 30.06.2023) | 21.07.1992 | |||
16 | Leonel Brodersen (bis 30.06.2023) | 11.07.1997 | |||
21 | Komlan Manasse Fionouke (bis 30.06.2023) | 27.04.1999 | |||
25 | Heni Ben Salah (bis 30.06.2023) | 28.04.2003 | |||
42 | Dacain-Dacruz Baraza (bis 30.06.2023) | 16.01.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
Kanta Ishii (bis 30.06.2023) | 02.08.2002 | ||||
4 | Hassine Refai (bis 30.06.2023) | 30.07.1999 | |||
8 | Marco Cirillo (bis 30.06.2023) | 15.07.1998 | |||
10 | Tyron Ken James Mata (bis 30.06.2023) | 02.09.2003 | |||
14 | Toshiaki Miyamoto (bis 30.06.2023) | 04.06.1999 | |||
18 | Joep Munsters (bis 30.06.2023) | 29.03.2002 | |||
20 | Muja Arifi (bis 30.06.2023) | 03.08.2000 | |||
24 | Hirotaka Yamada (bis 30.06.2023) | 10.08.1999 | |||
24 | Omar Ramadhani (bis 30.06.2023) | 06.09.1997 | |||
27 | Niek Munsters (bis 30.06.2023) | 29.03.2002 | |||
28 | Moulaye Ndiaye (bis 30.06.2023) | 24.10.1993 | |||
32 | Jaron Vicario (bis 30.06.2023) | ||||
34 | Mitchi Danny Huijsman (bis 30.06.2023) | ||||
Mittelfeld/Sturm | |||||
24 | Takumi Yanagisawa (ab 08.12.2022) (bis 30.06.2024) | 12.09.1995 | |||
Sturm | |||||
Benjamin Maria (bis 30.06.2023) | 19.09.2001 | ||||
Eduart Ibrahimi (bis 30.06.2023) | 20.01.2003 | ||||
Marcello Romano (bis 26.08.2022) | 02.05.2001 | ||||
3 | Amoros Nshimirimana (ab 03.07.2022) (bis 30.06.2023) | 07.08.2001 | |||
9 | Said Harouz (bis 30.06.2023) | 05.02.1997 | |||
9 | Arlind Shoshi (bis 30.07.2022) | 02.05.1997 | |||
11 | Serhat Koruk (bis 30.06.2023) | 04.05.1996 | |||
11 | Marcel Heller (bis 30.06.2023) | 12.02.1986 | |||
17 | Francis Ubabuike (bis 30.01.2023) | 17.11.1994 | |||
26 | Gianluca Cirillo (bis 30.06.2023) | 01.08.2001 | |||
29 | Kenan Dünnwald-Turan (bis 30.06.2023) | 14.11.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2022 13:01 Uhr |
3 : 4 |
Schema Vergleich |