Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fabian Himmel (bis 30.06.2024) | 13.11.1992 | ||||
Torwart | |||||
Mark-Patrick Redl (bis 30.06.2023) | 06.01.1993 | ||||
Alec Laible (bis 30.06.2023) | 11.04.2003 | ||||
Vincent Früh (bis 30.06.2023) | 10.09.2000 | ||||
Abwehr | |||||
Noah Zwick (bis 30.06.2023) | 21.01.1999 | ||||
Luca Fritz (bis 30.06.2023) | 08.02.1996 | ||||
Gabriel Springmann (bis 30.06.2023) | 19.01.2000 | ||||
Quentin Hauswald (bis 30.06.2023) | 02.06.2003 | ||||
Moritz Schmidt (bis 30.06.2023) | |||||
Constantin Koch (bis 30.06.2023) | |||||
Mittelfeld | |||||
Luca Braun (bis 30.06.2023) | 10.02.2001 | ||||
Jan Dietrich (bis 30.06.2023) | 27.05.2002 | ||||
Nicola Leberer (bis 30.06.2023) | 11.03.1996 | ||||
Nathan Recht (bis 30.06.2023) | 27.06.1997 | ||||
Marvin Ludwig (bis 30.06.2023) | 23.08.2000 | ||||
Benedikt Asam (bis 30.06.2023) | 12.03.2001 | ||||
Jonas Knobelspies (bis 30.06.2023) | 01.10.1996 | ||||
Rachid Gueddin (bis 30.06.2023) | 25.02.1997 | ||||
Kevin Reis (bis 30.06.2023) | 10.08.2002 | ||||
Mehmet Güzelcoban (bis 30.06.2023) | 18.06.1998 | ||||
Yannick Baumann (bis 30.06.2023) | 26.05.2003 | ||||
Cemal Durmus (bis 30.06.2023) | 07.12.1995 | ||||
Bastian Barnick (bis 30.06.2023) | 28.03.2000 | ||||
Sturm | |||||
Marin Stefotic (bis 30.06.2023) | 15.06.2002 | ||||
Rais Awell (bis 30.06.2023) | 01.01.2001 | ||||
Mohammed Ambri (bis 30.06.2023) | 01.06.1999 | ||||
Nico Huber (bis 30.06.2023) | 09.04.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.2022 15:31 Uhr |
1 : 9 |
Schema Vergleich |