Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Richard Krohn (ab 01.05.2023) (bis 30.06.2023) | 15.07.1995 | ||||
David Bergner (bis 30.06.2023) | 02.12.1973 | ||||
Torwart | |||||
Emre Boz (bis 30.06.2023) | 18.11.2003 | ||||
1 | Marius Liesegang (bis 30.06.2023) | 07.01.2000 | |||
51 | Bennett Schauer (bis 30.06.2023) | 25.04.1999 | |||
Abwehr | |||||
Nils Gans (bis 30.06.2023) | 28.02.2001 | ||||
3 | Junior Eugenio Lopes (bis 30.06.2023) | 23.07.2002 | |||
4 | Ismael Mansaray (bis 30.06.2023) | 17.11.2003 | |||
4 | Leonard Brodersen (ab 01.01.2023) (bis 30.06.2023) | 17.05.2003 | |||
22 | Janik Jesgarzewski (bis 30.06.2023) | 26.01.1994 | |||
24 | Samuel Olayisoye (bis 30.06.2023) | 02.01.1998 | |||
25 | Tjorben Uphoff (bis 30.06.2023) | 08.09.1994 | |||
27 | Sebastian Hertner (ab 20.09.2022) (bis 30.06.2023) | 02.05.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Godjes Yeboah (ab 29.07.2022) (bis 30.06.2023) | 17.12.2004 | ||||
5 | Marcus Coffie (bis 30.06.2023) | 19.01.1995 | |||
6 | Ridel Monteiro (bis 30.06.2023) | 27.10.1996 | |||
7 | Can Düzel (bis 30.06.2023) | 26.11.1998 | |||
8 | Emanuel Mirchev (bis 30.06.2023) | 09.02.2002 | |||
9 | Ede Mika Zimmermann (ab 01.05.2023) (bis 30.06.2023) | 09.03.2002 | |||
10 | Linus Meyer (bis 30.06.2023) | 07.01.1992 | |||
10 | Erolind Krasniqi (ab 25.01.2023) (bis 30.06.2023) | 15.03.2000 | |||
14 | Francis Amaechi Onwuzo (bis 30.06.2023) | 07.07.1996 | |||
14 | Luis Angel Coordes (bis 30.06.2023) | 02.01.1999 | |||
18 | Fabian Graudenz (bis 30.06.2023) | 16.01.1992 | |||
19 | Fabian Istefo (bis 30.06.2023) | 29.10.1993 | |||
21 | Pascal Steinwender (bis 30.06.2023) | 02.08.1996 | |||
23 | Max Brandt (bis 30.06.2023) | 02.06.2001 | |||
28 | Nick Brisevac (ab 30.01.2023) (bis 30.06.2023) | 13.01.1993 | |||
33 | Yannick Zummack (bis 30.06.2023) | 26.03.1996 | |||
35 | Diamant Berisha (bis 30.06.2023) | 22.07.2000 | |||
37 | Kevin Weidlich (bis 30.06.2023) | 04.10.1989 | |||
47 | Gazi Siala (bis 30.06.2023) | 09.11.1994 | |||
Sturm | |||||
16 | Maik Lukowicz (bis 30.06.2023) | 01.02.1995 | |||
17 | Ole Wohlers (bis 30.06.2023) | 23.07.2000 | |||
20 | Mohamed Abd El Aal Ali (bis 30.06.2023) | 30.11.2002 | |||
24 | Affamefuna-Michael Ifeadigo (ab 25.01.2023) (bis 30.06.2023) | 13.07.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 30.08.2022 20:46 Uhr |
0 : 8 |
Schema Vergleich |