Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jörg Buder (bis 30.06.2023) | 24.09.1969 | ||||
Torwart | |||||
Justin Borchardt (bis 30.06.2023) | 03.12.2002 | ||||
Nicolas Delpino (bis 30.06.2023) | 11.06.1996 | ||||
Claudius Schröder (bis 30.06.2023) | 04.11.2002 | ||||
Abwehr | |||||
Kevin Riechert (bis 30.06.2023) | 23.06.1989 | ||||
Nils Röth (bis 30.06.2023) | 30.05.1997 | ||||
Dennis Ladwig (bis 30.06.2023) | 06.08.1999 | ||||
Piotr Delner (bis 30.06.2023) | 17.05.2002 | ||||
Dustin Keil (bis 30.06.2023) | 30.11.1999 | ||||
Przemyslaw Przysowa (bis 30.06.2023) | 01.03.1994 | ||||
Tommy Freese (bis 30.06.2023) | 12.08.2003 | ||||
17 | Filip Lukšík (bis 30.06.2023) | 03.02.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
Justus Guth (bis 30.06.2023) | 21.07.1998 | ||||
Justin Schulze (bis 30.06.2023) | 23.09.2000 | ||||
Torben Gäbel (bis 30.06.2023) | 05.10.2002 | ||||
Florian Nittel (bis 30.06.2023) | 28.08.2002 | ||||
Artur Bednarczyk (bis 30.06.2023) | 24.07.1990 | ||||
Marcus Niemitz (bis 30.06.2023) | 14.10.2000 | ||||
Oskar Fijalkowski (bis 30.06.2023) | 11.07.1994 | ||||
Sebastian Jarosz (bis 30.06.2023) | 07.01.2000 | ||||
Arian Schultz (bis 30.06.2023) | 10.04.2001 | ||||
Till Noack (bis 30.06.2023) | 31.01.2003 | ||||
Moritz Nittel (bis 30.06.2023) | 28.08.2002 | ||||
34 | Nick Stövesand (bis 30.06.2023) | 08.10.1995 | |||
Sturm | |||||
Tino Schmunck (bis 30.06.2023) | 31.10.1990 | ||||
Tobias Teetz (bis 30.06.2023) | 06.02.2003 | ||||
Tom Kliefoth (bis 30.06.2023) | 08.02.1997 | ||||
Ole Giese (bis 30.06.2023) | 21.09.2003 | ||||
Nils Kaiser (bis 30.06.2023) | 17.01.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.07.2022 18:01 Uhr |
0 : 8 |
Schema Vergleich |