Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Aydin Ay (bis 30.06.2024) | 10.12.1982 | ||||
Sascha Meeth (bis 30.06.2023) | 24.10.1974 | ||||
Torwart | |||||
Niclas Lantzsch (bis 30.06.2023) | 18.03.2004 | ||||
Christoph Grimm (bis 30.06.2023) | 02.06.2004 | ||||
1 | Tim Hansen (bis 30.06.2024) | 27.10.1997 | |||
1 | Tim Hansen (bis 30.06.2023) | 27.10.1997 | |||
13 | Ben Hellmann (bis 30.06.2024) | 10.01.2003 | |||
13 | Jonas-Janko Weyand (bis 30.06.2023) | 03.12.2000 | |||
34 | Felix Pohlenz (bis 30.06.2023) | 29.08.1998 | |||
Abwehr | |||||
Corvin Böck (bis 30.06.2023) | 01.05.2004 | ||||
3 | Sky-Milton Bohne (bis 30.06.2024) | 30.06.2003 | |||
4 | Lars Hermann (bis 30.06.2024) | 29.08.1998 | |||
4 | Lars Hermann (bis 30.06.2023) | 29.08.1998 | |||
5 | Vasilios Polichronakis (ab 01.01.2023) (bis 30.06.2024) | 27.06.2001 | |||
5 | Jonas Raltschitsch (bis 30.06.2023) | 09.10.1992 | |||
6 | Dominik Ahlbach (bis 30.06.2024) | 20.03.1996 | |||
6 | Dominik Ahlbach (bis 30.06.2023) | 20.03.1996 | |||
14 | Manuel Schneider (bis 30.06.2024) | 20.04.1991 | |||
14 | Manuel Schneider (bis 30.06.2023) | 20.04.1991 | |||
15 | Nicklas Schlosser (bis 30.06.2024) | 16.09.1993 | |||
15 | Nicklas Schlosser (bis 30.06.2023) | 16.09.1993 | |||
20 | Marco Senftleben (bis 30.06.2024) | 13.04.1992 | |||
23 | Yannick Rinker (bis 30.06.2023) | 17.02.1993 | |||
25 | Julius Haas (bis 30.06.2024) | 15.05.1994 | |||
27 | Saher Rehman Bhatti (bis 30.06.2023) | 04.09.1999 | |||
29 | Leon Kern (bis 30.06.2024) | 22.04.1997 | |||
42 | Giorgio Del Vecchio (bis 30.06.2023) | 22.02.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
Dorian Cucchiara (bis 30.06.2023) | 05.02.2003 | ||||
Timon Stettler (bis 30.06.2023) | 09.06.2004 | ||||
Anes Abdiovski (bis 30.06.2023) | 03.04.2003 | ||||
Matti Rieß (bis 30.06.2023) | 12.12.2003 | ||||
2 | Hüseyin Bakirsu (bis 30.06.2023) | 21.03.2002 | |||
3 | Alexander Luigi Rimoldi (bis 30.06.2023) | 30.10.1996 | |||
7 | Johannes Gansmann (bis 30.06.2024) | 27.01.1997 | |||
7 | Tolga Demirbas (bis 30.06.2023) | 14.05.1999 | |||
7 | Nils Lihsek (bis 30.07.2022) | 24.09.1999 | |||
9 | Linus Wimmer (ab 01.01.2023) (bis 30.06.2024) | 07.01.1998 | |||
10 | Jost Mairose (bis 30.06.2023) | 02.10.1998 | |||
16 | Konstantin Fring (bis 30.06.2024) | 09.01.1990 | |||
16 | Konstantin Fring (bis 30.06.2023) | 09.01.1990 | |||
17 | Dorian Cucchiara (bis 30.06.2024) | 05.02.2003 | |||
17 | Silas Schwarz (bis 30.06.2023) | 08.11.1997 | |||
17 | Birkan Celik (bis 30.06.2023) | 10.04.2002 | |||
18 | Martin Dahlem (bis 30.06.2023) | 04.07.2002 | |||
19 | Christian Hahn (bis 30.06.2023) | 19.02.1998 | |||
20 | Marco Senftleben (bis 30.06.2023) | 13.04.1992 | |||
21 | Etienne Portmann (bis 30.06.2023) | 21.11.1997 | |||
30 | Luis Carl Kersthold (bis 30.06.2024) | 22.01.2000 | |||
31 | Tim Müller (bis 30.06.2024) | 04.08.1996 | |||
31 | Tim Müller (bis 30.06.2023) | 04.08.1996 | |||
Sturm | |||||
Pierre Merkel (bis 30.06.2024) | 25.05.1989 | ||||
9 | Janek Ripplinger (bis 30.06.2023) | 16.02.1991 | |||
11 | Edis Sinanovic (bis 30.06.2024) | 04.01.1996 | |||
12 | Tim Zimmermann (bis 30.06.2024) | 27.11.1999 | |||
18 | Namrud Embaye (ab 25.08.2022) (bis 30.06.2024) | 09.01.2002 | |||
21 | Matti Rieß (bis 30.06.2024) | ||||
22 | Nicolas Obas (bis 30.06.2024) | 22.06.2000 | |||
22 | Gianni Auletta (bis 30.06.2023) | 18.01.2001 | |||
24 | Kennet Hanner Lopez (bis 30.06.2023) | 24.08.1999 | |||
25 | Paul Lennart Sapper (bis 30.06.2023) | 03.02.2002 | |||
27 | Michael Gorbunow (bis 30.06.2023) | 25.09.1998 | |||
29 | Leon Kern (bis 30.06.2023) | 22.04.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.2022 15:31 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |