Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lars Hopp (bis 30.06.2023) | |||||
Lukas Pfeiffer (bis 30.06.2023) | 16.01.1991 | ||||
Torwart | |||||
Christopher Barkmann (ab 15.10.2022) (bis 30.06.2023) | 15.07.2003 | ||||
1 | Eric Gründemann (bis 30.06.2023) | 08.09.1998 | |||
19 | Florian Kirschke (bis 31.12.2023) | 24.05.1992 | |||
Abwehr | |||||
Fawaz Kassimou (bis 30.06.2023) | 06.01.2003 | ||||
3 | Robin Kölle (bis 30.06.2023) | 17.02.2001 | |||
3 | Jan Erich Lippegaus (bis 30.06.2023) | 12.09.2002 | |||
17 | Tommy Grupe (bis 30.06.2024) | 29.03.1992 | |||
22 | Mattis Daube (bis 30.06.2023) | 30.03.1998 | |||
30 | Jannik Löhden (bis 30.06.2024) | 16.07.1989 | |||
33 | Niklas Kastenhofer (bis 30.06.2023) | 08.01.1999 | |||
37 | Janek Sternberg (ab 01.01.2023) (bis 30.06.2024) | 19.10.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
Keenon Erfurth (bis 30.06.2023) | 21.05.2002 | ||||
Oskar von Esebeck (bis 30.06.2023) | 14.12.2003 | ||||
José Aguirre (bis 30.06.2023) | 31.08.2003 | ||||
6 | Noah Plume (bis 01.09.2023) | 18.08.1996 | |||
7 | Marius Hauptmann (bis 30.06.2024) | 14.09.1999 | |||
8 | Florian Egerer (bis 30.06.2024) | 17.02.1998 | |||
10 | Manuel Farrona Pulido | 01.05.1993 | |||
10 | Mirko Boland (bis 30.06.2023) | 23.04.1987 | |||
13 | Marvin Thiel | 29.01.1995 | |||
21 | Vjekoslav Taritaš (bis 30.06.2023) | 27.09.1999 | |||
24 | Morten Rüdiger (bis 30.06.2024) | 13.06.1995 | |||
25 | Tarik Gözüsirin (bis 30.06.2024) | 08.08.2001 | |||
36 | Emanuel Adou (ab 21.04.2023) (bis 30.06.2023) | 05.03.2002 | |||
36 | Lasse Jetz (bis 30.06.2023) | 27.12.2002 | |||
Sturm | |||||
9 | Kimmo Hovi (bis 30.06.2024) | 31.05.1994 | |||
11 | Felix Drinkuth | 20.10.1994 | |||
14 | Cyrill Akono (bis 30.06.2023) | 29.02.2000 | |||
29 | Mats Facklam (bis 30.06.2024) | 22.08.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.2022 15:31 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 18.10.2022 18:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |