Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Timo Schultz (ab 04.01.2024) (bis 30.06.2024) | 26.08.1977 | ||||
Steffen Baumgart (bis 21.12.2023) | 05.01.1972 | ||||
Co-Trainer | |||||
Kevin McKenna (bis 30.06.2024) | 21.01.1980 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marvin Schwäbe | 25.04.1995 | |||
12 | Jonas Nickisch (bis 30.06.2024) | 21.05.2004 | |||
20 | Philipp Pentke | 01.05.1985 | |||
44 | Matthias Köbbing (bis 30.06.2024) | 25.08.1997 | |||
Abwehr | |||||
Elias Bakatukanda (ab 01.05.2024) | 13.04.2004 | ||||
2 | Benno Schmitz (bis 30.06.2024) | 17.11.1994 | |||
3 | Dominique Heintz (ab 31.08.2023) | 15.08.1993 | |||
3 | Kristian Pedersen (bis 31.08.2023) | 04.08.1994 | |||
4 | Timo Hübers | 20.07.1996 | |||
15 | Luca Kilian | 01.09.1999 | |||
17 | Leart Pacarada | 08.10.1994 | |||
18 | Rasmus Carstensen | 10.11.2000 | |||
24 | Julian Chabot (bis 30.06.2024) | 12.02.1998 | |||
30 | Noah Katterbach (bis 31.01.2024) | 13.04.2001 | |||
35 | Max Finkgräfe | 27.03.2004 | |||
40 | Faride Alidou (ab 21.08.2023) (bis 30.06.2024) | 18.07.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Eric Martel | 29.04.2002 | |||
7 | Dejan Ljubicic | 08.10.1997 | |||
8 | Denis Huseinbasic | 03.07.2001 | |||
11 | Florian Kainz | 24.10.1992 | |||
22 | Jacob Christensen | 25.06.2001 | |||
30 | Marvin Obuz (bis 30.06.2024) | 25.01.2002 | |||
37 | Linton Maina | 23.06.1999 | |||
42 | Damion Downs | 06.07.2004 | |||
45 | Justin Diehl (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 27.11.2004 | |||
47 | Mathias Olesen (bis 23.01.2024) | 21.03.2001 | |||
Sturm | |||||
9 | Luca Waldschmidt | 19.05.1996 | |||
13 | Mark Uth | 24.08.1991 | |||
19 | Dimitris Limnios (bis 31.12.2023) | 27.05.1998 | |||
21 | Steffen Tigges | 31.07.1998 | |||
23 | Sargis Adamyan | 23.05.1993 | |||
27 | Davie Selke (bis 30.06.2024) | 20.01.1995 | |||
29 | Jan Thielmann | 26.05.2002 | |||
33 | Florian Dietz | 03.08.1998 | |||
verliehen | |||||
Tim Lemperle (bis 30.06.2024) | 05.02.2002 | ||||
Jonas Urbig (bis 30.06.2024) | 08.08.2003 | ||||
Nikola Soldo (bis 30.06.2024) | 25.01.2001 | ||||
Mathias Olesen (ab 23.01.2024) (bis 30.06.2024) | 21.03.2001 | ||||
Marvin Obuz (bis 30.06.2024) | 25.01.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 14.08.2023 20:45 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 31.10.2023 20:45 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |