Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Almedin Civa (bis 30.06.2024) | 27.04.1972 | ||||
Tomislav Piplica (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 05.04.1969 | ||||
Torwart | |||||
Paul Krause (bis 30.06.2024) | 07.01.2004 | ||||
1 | Isa Dogan (bis 30.06.2024) | 22.09.1999 | |||
44 | Niclas Müller (bis 30.06.2024) | 08.11.2001 | |||
Abwehr | |||||
Tobias Gunte (bis 30.06.2023) | 11.04.1997 | ||||
2 | Eunsoo Gong Gong (bis 30.06.2024) | 09.02.2001 | |||
4 | Jesse Sierck (bis 30.06.2024) | 29.10.1997 | |||
5 | Lukas Wilton (bis 30.06.2024) | 13.05.1995 | |||
6 | Zak Piplica (ab 17.07.2023) (bis 30.06.2024) | 14.08.2001 | |||
7 | Jannis Held (bis 30.06.2024) | 11.01.2000 | |||
15 | Linus Zimmer (bis 30.06.2024) | 18.10.2002 | |||
23 | Maximilian Schütt (bis 30.06.2024) | 20.02.2002 | |||
24 | Luca Sirch (bis 30.06.2024) | 14.06.1999 | |||
25 | Abou Ballo (bis 30.06.2024) | 07.04.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Theo Ogbidi (ab 01.03.2024) (bis 30.06.2024) | 02.02.2001 | ||||
Niklas Köllner (ab 01.05.2024) (bis 30.06.2024) | 26.08.2005 | ||||
8 | Farid Abderrahmane (bis 30.06.2024) | 17.02.1996 | |||
9 | Will Siakam (bis 30.06.2024) | 01.11.1995 | |||
10 | Mert Arslan | 12.08.2003 | |||
16 | Nico Rieger (bis 30.06.2024) | 23.09.2003 | |||
17 | Joe Löwe (bis 30.06.2024) | 09.08.2004 | |||
22 | Jan Löhmannsröben (ab 30.01.2024) (bis 30.06.2024) | 21.04.1991 | |||
31 | Riccardo Grym (bis 30.06.2024) | 13.06.1999 | |||
32 | Julian Weigel (bis 30.06.2024) | 14.07.2001 | |||
34 | Tobias Dombrowa (bis 30.06.2024) | 24.07.1999 | |||
Sturm | |||||
11 | Ryan Adigo (bis 30.06.2024) | 15.04.2001 | |||
13 | Djamal Ziane (bis 30.06.2024) | 27.03.1992 | |||
99 | Osman Atilgan (bis 30.06.2024) | 01.08.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2023 15:30 Uhr |
0 : 7 |
Schema Vergleich |