Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christian Titz | 01.04.1971 | ||||
Torwart | |||||
Julian Pollersbeck (bis 30.06.2024) | 16.08.1994 | ||||
1 | Dominik Reimann | 18.06.1997 | |||
30 | Noah Kruth | 24.06.2003 | |||
Abwehr | |||||
Jean Hugonet | 24.11.1999 | ||||
Andi Hoti | 02.03.2003 | ||||
Herbert Bockhorn | 31.01.1995 | ||||
Tobias Müller (ab 01.01.2024) | 08.07.1994 | ||||
Jamie Lawrence (bis 30.06.2024) | 10.11.2002 | ||||
Malcolm Cacutalua (bis 14.03.2024) | 15.11.1994 | ||||
2 | Cristiano Piccini (bis 29.01.2024) | 26.09.1992 | |||
4 | Eldin Dzogovic | 08.06.2003 | |||
12 | Belal Halbouni (bis 05.02.2024) | 30.12.1999 | |||
15 | Daniel Heber | 04.07.1994 | |||
19 | Leon Bell Bell (bis 30.06.2024) | 06.09.1996 | |||
25 | Silas Gnaka | 18.12.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Mo El Hankouri | 01.07.1997 | ||||
Jonah Fabisch (bis 30.06.2024) | 13.08.2001 | ||||
6 | Daniel Elfadli (bis 30.06.2024) | 06.04.1997 | |||
6 | Ahmet Arslan (bis 31.01.2024) | 30.03.1994 | |||
10 | Jason Ceka | 10.11.1999 | |||
13 | Connor Krempicki | 14.09.1994 | |||
20 | Xavier Amaechi | 05.01.2001 | |||
23 | Barış Atik | 09.01.1995 | |||
26 | Luca Schuler (bis 30.06.2024) | 22.03.1999 | |||
29 | Amara Conde (bis 30.06.2024) | 06.01.1997 | |||
34 | Tarek Chahed (bis 30.06.2024) | 23.06.1996 | |||
Sturm | |||||
Alexander Nollenberger | 04.06.1997 | ||||
Bryan Silva Teixeira (ab 01.01.2024) | 01.09.2000 | ||||
Emir Kuhinja (ab 26.01.2024) (bis 30.06.2024) | 19.04.2002 | ||||
9 | Luc Castaignos (bis 30.06.2024) | 27.09.1992 | |||
37 | Tatsuya Ito | 26.06.1997 | |||
verliehen | |||||
Ahmet Arslan (ab 31.01.2024) (bis 30.06.2024) | 30.03.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 14.08.2023 18:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.11.2023 18:00 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 05.12.2023 18:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |