Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Cristian Fiél (bis 30.06.2024) | 12.03.1980 | ||||
Torwart | |||||
Nicolas Ortegel (bis 30.06.2024) | 07.01.2004 | ||||
1 | Carl Klaus (bis 30.06.2024) | 16.01.1994 | |||
26 | Christian Mathenia | 31.03.1992 | |||
31 | Jan Reichert | 28.06.2001 | |||
Abwehr | |||||
Ivan Marquez (bis 30.06.2024) | 09.06.1994 | ||||
3 | Ahmet Gürleyen (bis 30.06.2024) | 26.04.1999 | |||
4 | James Lawrence (bis 30.06.2024) | 22.08.1992 | |||
6 | Florian Flick | 01.05.2000 | |||
13 | Erik Wekesser (bis 30.06.2024) | 03.07.1997 | |||
16 | Christopher Schindler (bis 30.06.2024) | 29.04.1990 | |||
19 | Florian Hübner (bis 30.06.2024) | 01.03.1991 | |||
22 | Enrico Valentini | 20.02.1989 | |||
27 | Nathaniel Brown (bis 30.06.2024) | 16.06.2003 | |||
28 | Jan Gyamerah (bis 30.06.2024) | 18.06.1995 | |||
29 | Tim-Henry Handwerker (bis 24.01.2024) | 19.05.1998 | |||
38 | Jannes Horn (bis 30.06.2024) | 06.02.1997 | |||
43 | Jannik Hofmann | 28.02.2002 | |||
Mittelfeld | |||||
Kanji Okunuki | 11.08.1999 | ||||
Finn Jeltsch (ab 01.01.2024) | 17.07.2006 | ||||
Rafael Lubach (ab 01.06.2024) | 11.01.2005 | ||||
Marcel Wenig (ab 08.01.2024) (bis 30.06.2024) | 04.05.2004 | ||||
Ali Loune (bis 18.01.2024) | 17.03.2002 | ||||
Niklas Jahn (bis 10.07.2023) | 26.07.2004 | ||||
5 | Johannes Geis (bis 30.06.2024) | 17.08.1993 | |||
8 | Taylan Duman | 30.07.1997 | |||
10 | Mats Möller Daehli (bis 31.12.2023) | 02.03.1995 | |||
17 | Jens Castrop | 29.07.2003 | |||
23 | Joseph Hungbo (bis 30.06.2024) | 15.01.2000 | |||
36 | Lukas Schleimer | 09.12.1999 | |||
40 | Pascal Fuchs (bis 30.06.2024) | 09.01.2005 | |||
42 | Can Uzun (bis 30.06.2024) | 11.11.2005 | |||
Sturm | |||||
Daichi Hayashi (bis 30.06.2024) | 23.05.1997 | ||||
Sebastian Andersson (ab 16.01.2024) (bis 30.06.2024) | 15.07.1991 | ||||
Julian Kania (bis 30.06.2024) | 10.10.2001 | ||||
7 | Felix Lohkemper (bis 30.06.2024) | 26.01.1995 | |||
14 | Benjamin Goller (bis 30.06.2024) | 01.01.1999 | |||
33 | Christoph Daferner (bis 31.12.2023) | 12.01.1998 | |||
verliehen | |||||
Manuel Wintzheimer (bis 30.06.2024) | 10.01.1999 | ||||
Christoph Daferner (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 12.01.1998 | ||||
Ali Loune (ab 18.01.2024) (bis 30.06.2024) | 17.03.2002 | ||||
Tim-Henry Handwerker (ab 23.01.2024) (bis 30.06.2024) | 19.05.1998 | ||||
44 | Jermain Nischalke (bis 23.06.2024) | 26.03.2003 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2023 15:30 Uhr |
1 : 9 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.11.2023 20:45 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 05.12.2023 18:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |