Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rüdiger Ziehl | 26.10.1977 | ||||
Torwart | |||||
Finn Kotyrba (ab 02.09.2023) (bis 30.06.2024) | 13.02.2004 | ||||
1 | Tim Schreiber (bis 30.06.2024) | 24.04.2002 | |||
30 | Tim Paterok (bis 30.06.2024) | 05.08.1992 | |||
Abwehr | |||||
Robin Becker (ab 30.01.2024) (bis 30.06.2024) | 18.01.1997 | ||||
8 | Manuel Zeitz | 01.08.1990 | |||
14 | Boné Uaferro | 04.01.1992 | |||
16 | Bjarne Thoelke | 11.04.1992 | |||
17 | Dominik Becker | 09.01.2000 | |||
19 | Marcel Gaus (bis 30.06.2024) | 02.08.1989 | |||
21 | Fabio Di Michele Sanchez (bis 30.06.2024) | 14.03.2003 | |||
27 | Calogero Rizzuto (bis 30.06.2024) | 05.01.1992 | |||
29 | Lukas Boeder (bis 30.06.2024) | 18.04.1997 | |||
34 | Frederik Recktenwald (bis 30.06.2024) | 07.05.2003 | |||
Mittelfeld | |||||
Mohamed Naifi (ab 02.09.2023) | 19.12.1999 | ||||
6 | Patrick Sontheimer | 03.07.1998 | |||
18 | Andy Breuer (bis 30.06.2024) | 14.08.2005 | |||
20 | Julian Günther-Schmidt | 13.09.1994 | |||
23 | Tim Civeja | 04.01.2002 | |||
31 | Richard Neudecker | 29.10.1996 | |||
33 | Luca Kerber (bis 30.06.2024) | 10.03.2002 | |||
38 | Leo Sahin (bis 30.06.2024) | 30.10.2005 | |||
Sturm | |||||
Simon Stehle | 17.09.2001 | ||||
Tim Walle (bis 30.06.2024) | 21.05.2005 | ||||
7 | Kasim Rabihic (bis 30.06.2024) | 24.02.1993 | |||
9 | Kai Brünker | 10.06.1994 | |||
11 | Julius Biada (bis 30.06.2024) | 03.11.1992 | |||
24 | Sebastian Jacob (bis 30.06.2024) | 26.06.1993 | |||
39 | Patrick Schmidt | 10.09.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 11.08.2023 18:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.11.2023 20:45 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.12.2023 18:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 12.03.2024 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 02.04.2024 20:45 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |