Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bo Henriksen (ab 13.02.2024) | 07.02.1975 | ||||
Jan Siewert (ab 17.11.2023) (bis 12.02.2024) | 23.08.1982 | ||||
Bo Svensson (bis 02.11.2023) | 04.08.1979 | ||||
Babak Keyhanfar (ab 12.08.2023) (bis 13.08.2023) | 20.04.1985 | ||||
Interimstrainer | |||||
Jan Siewert (ab 02.11.2023) (bis 16.11.2023) | 23.08.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lasse Rieß | 27.07.2001 | |||
27 | Robin Zentner | 28.10.1994 | |||
33 | Daniel Batz | 12.01.1991 | |||
Abwehr | |||||
Sepp van den Berg (bis 30.06.2024) | 20.12.2001 | ||||
Tim Müller (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 23.09.2004 | ||||
2 | Phillipp Mwene | 29.01.1994 | |||
5 | Maxim Leitsch | 18.05.1998 | |||
16 | Stefan Bell | 24.08.1991 | |||
19 | Anthony Caci | 01.07.1997 | |||
20 | Edimilson Fernandes (bis 30.08.2024) | 15.04.1996 | |||
21 | Danny da Costa | 13.07.1993 | |||
24 | Dimitri Lavalée (bis 30.06.2024) | 13.01.1997 | |||
25 | Andreas Hanche-Olsen | 17.01.1997 | |||
30 | Silvan Widmer | 05.03.1993 | |||
47 | Lasse Wilhelm (bis 30.06.2024) | 20.03.2003 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Aymen Barkok (bis 18.01.2024) | 21.05.1998 | |||
6 | Anton Stach (bis 01.09.2023) | 15.11.1998 | |||
7 | Jae-Sung Lee | 10.08.1992 | |||
8 | Leandro Barreiro Martins (bis 30.06.2024) | 03.01.2000 | |||
14 | Tom Krauß (bis 22.08.2024) | 22.06.2001 | |||
18 | Nadiem Amiri (ab 31.01.2024) | 27.10.1996 | |||
23 | Josuha Guilavogui (ab 27.09.2023) (bis 30.06.2024) | 19.09.1990 | |||
24 | Merveille Papela (bis 30.06.2024) | 18.01.2001 | |||
31 | Dominik Kohr | 31.01.1994 | |||
41 | Eniss Shabani | 29.05.2003 | |||
47 | Maxim Bora Dal (ab 21.02.2024) | 26.01.2006 | |||
Sturm | |||||
Anwar El Ghazi (ab 22.09.2023) (bis 03.11.2023) | 03.05.1995 | ||||
9 | Karim Onisiwo | 17.03.1992 | |||
10 | Marco Richter (ab 22.08.2023) (bis 28.08.2024) | 24.11.1997 | |||
18 | Jessic Ngankam (ab 31.01.2024) (bis 30.06.2024) | 20.07.2000 | |||
29 | Jonathan Burkardt | 11.07.2000 | |||
37 | Delano Burgzorg (bis 30.06.2024) | 07.11.1998 | |||
37 | Delano Burgzorg (bis 17.08.2023) | 07.11.1998 | |||
43 | Brajan Gruda | 31.05.2004 | |||
44 | Nelson Weiper | 17.03.2005 | |||
45 | David Mamutovic (bis 30.06.2024) | 05.12.2000 | |||
48 | Marcus Müller (bis 30.06.2024) | 20.08.2002 | |||
verliehen | |||||
Niklas Tauer (bis 30.06.2024) | 17.02.2001 | ||||
Ben Bobzien (bis 30.06.2024) | 29.04.2003 | ||||
Delano Burgzorg (ab 17.08.2023) (bis 30.06.2024) | 07.11.1998 | ||||
Aymen Barkok (ab 18.01.2024) (bis 30.06.2024) | 21.05.1998 | ||||
17 | Ludovic Ajorque | 25.02.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2023 18:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.11.2023 20:45 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |