Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Tuchel (bis 30.06.2024) | 29.08.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
Zsolt Löw (bis 30.06.2024) | 29.04.1979 | ||||
Torwart | |||||
1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 | |||
18 | Daniel Peretz (ab 25.08.2023) | 10.07.2000 | |||
26 | Sven Ulreich | 03.08.1988 | |||
27 | Yann Sommer (bis 07.08.2023) | 17.12.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dayot Upamecano | 27.10.1998 | |||
3 | Min-Jae Kim | 15.11.1996 | |||
4 | Matthijs de Ligt (bis 30.06.2024) | 12.08.1999 | |||
5 | Benjamin Pavard (bis 31.08.2023) | 28.03.1996 | |||
15 | Eric Dier (ab 11.01.2024) | 15.01.1994 | |||
19 | Alphonso Davies | 02.11.2000 | |||
20 | Bouna Sarr (bis 30.06.2024) | 31.01.1992 | |||
22 | Raphaël Guerreiro | 22.12.1993 | |||
23 | Sacha Boey (ab 28.01.2024) | 13.09.2000 | |||
28 | Tarek Buchmann (bis 30.06.2024) | 28.02.2005 | |||
40 | Noussair Mazraoui (bis 30.06.2024) | 14.11.1997 | |||
41 | Matteo Vinlöf (ab 01.05.2024) (bis 30.06.2024) | 18.12.2005 | |||
Mittelfeld | |||||
Max Scholze (ab 01.05.2024) (bis 30.06.2024) | 30.04.2005 | ||||
Taichi Fukui (bis 30.07.2023) | 15.07.2004 | ||||
6 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | |||
8 | Leon Goretzka | 06.02.1995 | |||
17 | Bryan Zaragoza (ab 01.02.2024) (bis 30.06.2024) | 09.09.2001 | |||
27 | Konrad Laimer | 27.05.1997 | |||
38 | Ryan Gravenberch (bis 01.09.2023) | 16.05.2002 | |||
39 | Mathys Tel | 27.04.2005 | |||
42 | Jamal Musiala | 26.02.2003 | |||
45 | Aleksandar Pavlović (ab 01.11.2023) | 03.05.2004 | |||
46 | Arijon Ibrahimovic (bis 01.09.2023) | 11.12.2005 | |||
48 | Adam Aznou Ben Cheikh (ab 01.05.2024) | 02.06.2006 | |||
Sturm | |||||
Frans Krätzig (bis 06.02.2024) | 14.01.2003 | ||||
7 | Serge Gnabry | 14.07.1995 | |||
9 | Harry Kane | 28.07.1993 | |||
10 | Leroy Sané | 11.01.1996 | |||
13 | Eric Maxim Choupo-Moting (bis 30.06.2024) | 23.03.1989 | |||
17 | Sadio Mané (bis 01.08.2023) | 10.04.1992 | |||
25 | Thomas Müller | 13.09.1989 | |||
29 | Kingsley Coman (bis 30.06.2024) | 13.06.1996 | |||
34 | Lovro Zvonarek (bis 30.06.2024) | 08.05.2005 | |||
verliehen | |||||
Gabriel Vidovic (bis 30.06.2024) | 01.12.2003 | ||||
Johannes Schenk (bis 30.06.2024) | 13.01.2003 | ||||
Jamie Lawrence (bis 30.06.2024) | 10.11.2002 | ||||
Josip Stanisic (bis 30.06.2024) | 02.04.2000 | ||||
Malik Tillman (bis 30.06.2024) | 28.05.2002 | ||||
14 | Paul Wanner (ab 01.09.2023) | 23.12.2005 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 26.09.2023 20:45 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.11.2023 20:45 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |