Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jess Thorup (ab 15.10.2023) | 21.02.1970 | ||||
Enrico Maaßen (bis 09.10.2023) | 10.03.1984 | ||||
Interimstrainer | |||||
Tobias Strobl (ab 10.10.2023) (bis 15.10.2023) | 12.05.1990 | ||||
Torwart | |||||
1 | Finn Dahmen | 27.03.1998 | |||
25 | Daniel Klein (bis 30.06.2024) | 13.03.2001 | |||
33 | Marcel Lubik | 19.05.2004 | |||
40 | Tomáš Koubek (bis 30.06.2024) | 26.08.1992 | |||
Abwehr | |||||
David Colina (bis 24.01.2024) | 19.07.2000 | ||||
Japhet Tanganga (ab 01.09.2023) (bis 14.01.2024) | 31.03.1999 | ||||
2 | Robert Gumny | 04.06.1998 | |||
3 | Mads Pedersen | 01.09.1996 | |||
4 | Reece Oxford | 16.12.1998 | |||
5 | Patric Pfeiffer (bis 30.06.2024) | 20.08.1999 | |||
6 | Jeffrey Gouweleeuw | 10.07.1991 | |||
15 | Jozo Stanic (bis 02.09.2023) | 06.04.1999 | |||
18 | Tim Breithaupt | 07.02.2002 | |||
19 | Felix Uduokhai (bis 27.08.2024) | 09.09.1997 | |||
22 | Iago (bis 30.06.2024) | 23.03.1997 | |||
23 | Maximilian Bauer | 09.02.2000 | |||
26 | Frederik Winther (bis 29.01.2024) | 04.01.2001 | |||
32 | Raphael Framberger (bis 30.06.2024) | 06.09.1995 | |||
42 | Aaron Zehnter (bis 01.05.2024) | 31.10.2004 | |||
43 | Kevin Mbabu (ab 27.07.2023) (bis 30.06.2024) | 19.04.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Mahmut Küsüksahin (ab 01.05.2024) (bis 30.06.2024) | 07.04.2004 | ||||
Daniel Hausmann (ab 01.05.2024) (bis 30.06.2024) | 12.02.2003 | ||||
Daniel Hausmann (ab 01.01.2024) (bis 30.03.2024) | 12.02.2003 | ||||
David Deger (ab 01.01.2024) (bis 30.03.2024) | 13.02.2000 | ||||
Masaya Okugawa (bis 14.01.2024) | 14.04.1996 | ||||
10 | Arne Maier | 08.01.1999 | |||
11 | Pep Biel (ab 01.02.2024) (bis 30.06.2024) | 05.09.1996 | |||
13 | Elvis Rexhbecaj (bis 30.06.2024) | 01.11.1997 | |||
16 | Ruben Vargas | 05.08.1998 | |||
17 | Kristijan Jakić (ab 19.01.2024) (bis 30.06.2024) | 14.05.1997 | |||
17 | Noah-Joel Sarenren-Bazee (bis 31.08.2023) | 21.08.1996 | |||
24 | Fredrik Jensen | 09.09.1997 | |||
25 | Carlos Gruezo (bis 30.06.2024) | 19.04.1995 | |||
30 | Niklas Dorsch (bis 29.08.2024) | 15.01.1998 | |||
36 | Mert Kömür | 17.07.2005 | |||
Sturm | |||||
Nathanaël Mbuku (bis 21.01.2024) | 16.03.2002 | ||||
Irvin Cardona (bis 03.01.2024) | 08.08.1997 | ||||
7 | Dion Beljo (bis 30.06.2024) | 01.03.2002 | |||
9 | Ermedin Demirovic (bis 30.06.2024) | 25.03.1998 | |||
11 | Mergim Berisha (bis 31.08.2023) | 11.05.1998 | |||
20 | Sven Michel (bis 30.06.2024) | 15.07.1990 | |||
21 | Phillip Tietz | 09.07.1997 | |||
27 | Arne Engels (bis 30.08.2024) | 08.09.2003 | |||
verliehen | |||||
Lukas Petkov (bis 30.06.2024) | 01.11.2000 | ||||
Lasse Günther (bis 30.06.2024) | 21.03.2003 | ||||
Irvin Cardona (ab 03.01.2024) (bis 30.06.2024) | 08.08.1997 | ||||
Masaya Okugawa (ab 14.01.2024) (bis 30.06.2024) | 14.04.1996 | ||||
Nathanaël Mbuku (ab 21.01.2024) (bis 30.06.2024) | 16.03.2002 | ||||
David Colina (ab 24.01.2024) (bis 30.06.2024) | 19.07.2000 | ||||
Frederik Winther (ab 30.01.2024) (bis 30.06.2024) | 04.01.2001 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2023 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |