Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Julian Hesse | 01.03.1989 | ||||
Rob Reekers (bis 30.06.2024) | 07.05.1966 | ||||
Torwart | |||||
13 | Jarno Peters | 25.06.1993 | |||
21 | Tim Matuschewsky | 02.08.2001 | |||
21 | Berkay Yilmaz (bis 30.06.2024) | 08.03.1997 | |||
28 | Daniel Szczepankiewicz (bis 30.06.2024) | 23.08.1993 | |||
Abwehr | |||||
3 | Jannik Enning (bis 30.06.2024) | 04.04.1998 | |||
4 | Lars Beuckmann | 25.09.1989 | |||
6 | Julian Schauerte | 02.04.1988 | |||
12 | Jonas Leon Knuth | 12.04.2002 | |||
15 | Marcel Lücke (bis 30.06.2024) | 09.03.1996 | |||
23 | Jeffrey Obst (bis 30.06.2024) | 25.11.1993 | |||
24 | Pascal Widdecke (bis 30.06.2024) | ||||
26 | Philimon Tawiah | 11.12.1998 | |||
30 | Armin Pjetrovic | 01.09.1996 | |||
36 | Leo Weichert | 06.03.2003 | |||
Mittelfeld | |||||
Erik Lanfer (ab 23.06.2024) | 13.03.2004 | ||||
Sergej Rempel (bis 30.06.2024) | 21.12.1985 | ||||
5 | Andre Kording | 26.05.1989 | |||
7 | Ilias Illig | 05.09.1997 | |||
8 | Allan Firmino Dantas | 28.01.1997 | |||
11 | Lennard Rolf | 15.10.1999 | |||
16 | Tim Manstein (bis 30.06.2024) | 25.09.1989 | |||
17 | Nico Buckmaier (bis 30.06.2024) | 09.11.1992 | |||
18 | Patrik Twardzik | 10.02.1993 | |||
20 | Felix Heim (ab 01.02.2024) (bis 30.06.2024) | 21.09.2001 | |||
27 | Aleksandar Kandic | 05.07.2003 | |||
31 | Hendrik Lohmar (bis 30.06.2024) | 23.06.1996 | |||
Sturm | |||||
2 | Timofey Dymchenko (bis 30.06.2024) | 09.09.1997 | |||
9 | Dimitrios Nemtsis (bis 30.06.2024) | 31.12.1996 | |||
10 | Matthias Haeder (bis 30.06.2024) | 23.02.1989 | |||
19 | Kevin Freiberger | 16.11.1988 | |||
22 | Markus Esko | 04.03.2000 | |||
25 | Vincent Ocansey (bis 23.06.2024) | 10.09.2000 | |||
37 | Grigorijs Degtjarevs | 07.03.2004 | |||
53 | Eduard Probst (bis 30.06.2024) | 24.03.2001 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2023 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |