Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Marcel Brendel (bis 30.06.2024) | 18.05.1988 | ||||
Torwart | |||||
Arsen Chornenko (bis 30.06.2024) | 22.09.2005 | ||||
26 | Paul Engelkestock (bis 30.06.2024) | 30.12.2002 | |||
Abwehr | |||||
5 | Denis Nukic (bis 30.06.2024) | 21.04.1987 | |||
15 | Deniz Kolodziej (bis 30.06.2024) | 21.03.1997 | |||
18 | Luca Seidel (bis 30.06.2024) | 13.02.2001 | |||
21 | Lars Tyca (bis 30.06.2024) | 16.05.1994 | |||
24 | Felix Bauhus (bis 30.06.2024) | 24.12.2003 | |||
27 | Curtis Opoku-Wake (bis 30.06.2024) | 27.06.2003 | |||
30 | Leon Trebin (bis 30.06.2024) | 10.03.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
Jonas Böhning (bis 30.06.2024) | 15.02.1999 | ||||
William Hildebrand (bis 30.06.2024) | 08.08.2000 | ||||
Wedat Bezek (bis 30.06.2024) | 17.04.2002 | ||||
Anas Eboazatan (bis 30.06.2024) | 23.07.2004 | ||||
Kayra Elmali (bis 30.06.2024) | 05.10.2004 | ||||
Lion Graban (bis 30.06.2024) | 28.09.2004 | ||||
Tom Hentschel (bis 30.06.2024) | 03.08.2004 | ||||
Muhammad Sey (bis 30.06.2024) | 22.05.1999 | ||||
Osman Suwareh (bis 30.06.2024) | 07.01.2003 | ||||
Obed Thiem (bis 30.06.2024) | 21.04.2004 | ||||
Paul Treis (bis 30.06.2024) | 28.05.2004 | ||||
16 | Boris Koweschnikow (bis 30.06.2024) | 19.06.1991 | |||
Sturm | |||||
Justin Schmidt (bis 30.06.2024) | 12.02.1997 | ||||
Bakary Lambers (bis 30.06.2024) | 14.01.2000 | ||||
4 | Yevhenii Bidenko (bis 30.06.2024) | 08.01.2003 | |||
31 | Salif Kujabi (bis 30.06.2024) | 10.05.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2023 15:30 Uhr |
1 : 9 |
Schema Vergleich |