Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fatih Cift (bis 30.06.2024) | 12.10.1981 | ||||
Torwart | |||||
1 | Maximilian Grote (bis 30.06.2024) | 30.03.2002 | |||
31 | Romaric Grenz (bis 30.06.2024) | 02.04.2002 | |||
33 | Cedric Taxis (bis 30.06.2024) | ||||
Abwehr | |||||
2 | Kenan Dogan (bis 30.06.2024) | 22.04.2002 | |||
4 | Dejvi Alsela (bis 30.06.2024) | 01.11.2001 | |||
17 | Leon Gietzen (bis 30.06.2024) | 16.09.1999 | |||
18 | Alexis Weidenbach (bis 30.06.2024) | 24.09.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Randy Gyamenah (bis 30.06.2024) | 24.01.2000 | ||||
Jeff Ampadu (bis 30.06.2024) | 30.12.2005 | ||||
6 | Terry Asare (bis 23.06.2024) | 16.09.1997 | |||
7 | Leon Wilki (bis 30.06.2024) | 03.10.2003 | |||
8 | Nihat Farajli (bis 30.06.2024) | 21.01.2003 | |||
9 | Niklas Doll (bis 30.06.2024) | 12.12.1999 | |||
19 | Tyler-Jeremy Wozny (bis 30.06.2024) | 12.05.2004 | |||
29 | Jonas Ercan (bis 30.06.2024) | 29.07.1999 | |||
Sturm | |||||
10 | Randy Gyamenah (bis 30.06.2024) | 24.01.2000 | |||
11 | Nao Oriyama (bis 30.06.2024) | 19.11.1997 | |||
13 | Max Klas (bis 30.06.2024) | 21.03.2005 | |||
22 | Jordi Arndt (bis 30.06.2024) | 22.04.1998 | |||
27 | Mike Borger (bis 30.06.2024) | 01.07.2004 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2023 15:30 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |