Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Reisinger (ab 01.04.2024) (bis 30.06.2024) | 14.09.1981 | ||||
Sreto Ristic (bis 01.04.2024) | 07.02.1976 | ||||
Torwart | |||||
Philipp Schulze (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 29.01.2003 | ||||
1 | Sven Müller | 16.02.1996 | |||
30 | Moritz Schulze (bis 30.06.2024) | 22.03.2001 | |||
32 | Luca Bendel (bis 11.01.2024) | 13.08.2003 | |||
Abwehr | |||||
Sebastian Zieleniecki (bis 30.06.2024) | 16.02.1995 | ||||
Brian Behrendt (ab 08.01.2024) (bis 30.06.2024) | 24.10.1991 | ||||
5 | Jannes Vollert (bis 30.06.2024) | 21.01.1998 | |||
8 | Niklas Kreuzer (bis 29.08.2024) | 20.02.1993 | |||
19 | Jordi Wegmann | 21.05.2002 | |||
21 | Tim-Justin Dietrich (bis 30.06.2024) | 08.11.2002 | |||
22 | Nico Hug (bis 30.06.2024) | 26.10.1998 | |||
31 | Niklas Landgraf | 01.03.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Marvin Awuah (ab 01.01.2024) | 05.03.2005 | ||||
Pierre Weber (ab 27.05.2024) | 04.02.2004 | ||||
Max Kulke (ab 01.02.2024) | 10.11.2000 | ||||
Julian Eitschberger (ab 01.09.2023) (bis 30.06.2024) | 05.03.2004 | ||||
Cedric Sponholz (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 08.04.2005 | ||||
Theodor Zorn (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 05.10.2005 | ||||
6 | Enrique Lofolomo (bis 30.06.2024) | 14.04.2000 | |||
7 | Leon Damer (bis 01.09.2023) | 31.01.2000 | |||
10 | Timur Gayret (bis 30.06.2024) | 08.08.1998 | |||
11 | Tom Baumgart (bis 30.06.2024) | 12.11.1997 | |||
16 | Lucas Halangk (bis 30.06.2024) | 22.09.2003 | |||
17 | Aljaz Casar (bis 30.06.2024) | 17.09.2000 | |||
20 | Tunay Deniz (bis 30.06.2024) | 02.02.1994 | |||
23 | Besar Halimi (bis 30.06.2024) | 12.12.1994 | |||
25 | Marvin Ajani (bis 30.06.2024) | 04.10.1993 | |||
26 | Paul Hamella (ab 01.01.2024) | 26.08.2005 | |||
27 | Matthew Meier (bis 11.01.2024) | 16.04.2004 | |||
29 | Andor Bolyki (bis 30.06.2024) | 06.09.1994 | |||
37 | Luka Vujanic (bis 30.06.2024) | 18.01.2004 | |||
Mittelfeld/Sturm | |||||
Marco Wolf (bis 30.06.2024) | 05.02.2001 | ||||
Sturm | |||||
Tarsis Bonga (ab 06.01.2024) (bis 30.06.2024) | 10.01.1997 | ||||
Patrick Hasenhüttl (ab 17.08.2023) (bis 18.03.2024) | 20.05.1997 | ||||
9 | Meris Skenderović (bis 30.06.2024) | 28.03.1998 | |||
14 | Henry Jon Crosthwaite (bis 30.06.2024) | 14.10.2002 | |||
28 | Dominic Baumann (bis 30.06.2024) | 24.04.1995 | |||
33 | Jonas Nietfeld (bis 30.06.2024) | 15.01.1994 | |||
40 | Erich Berko (bis 30.06.2024) | 06.09.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2023 18:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |